KRS 0000020183
NIP6292199559
REGON27758774300000
NazwaELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 05 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.PIŁSUDSKIEGO, 92, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 298000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2001-11-12
2009-02-04
250000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000000 ZŁ.
35062657600000
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2002-06-25
2009-10-05
250652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125326000,00 ZŁ
Wspólnik
2001-06-26
2003-02-04
50.799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.399.500 ZŁ.
27054506100000
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Wspólnik
2003-02-21
2012-10-05
88537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44268500,00 ZŁ
000515750
Wspólnik
2009-02-04
2010-08-05
250 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125 000 000,00 PLN
12083295700000
Wspólnik
2009-10-05
2012-10-05
500.652 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.326.000,00 ZŁ
24052469700000
ELŻBIETA KOWALÓWKA WINCZYK
Prokurent
2001-11-13
2002-08-14
ŁĄCZNA
JACEK ZDZISŁAW ODYJAS
Prokurent
2002-08-14
2010-01-15
ŁĄCZNA
PIOTR GRZEGORZ ZDUN
Prokurent
2010-02-15
2012-10-05
DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ZBIGNIEW MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2003-06-28
REGINA GRZEGORZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-09-18
JAN ŚRENIAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-09-18
JOANNA KNAŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2005-11-17
MARIA KRYSTYNA NIEPOKOJCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2009-09-01
TADEUSZ ALFRED JARA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-18
2004-11-18
MICHAŁ JERZY WIZNER
Członek Organu Nadzoru
2010-08-17
2012-10-05
ŁUKASZ PAWEŁ BRZÓZKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-17
2012-10-05
ROBERT ANDRZEJ KOĆMA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-29
2012-10-05
TOMASZ FALKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-11-21
2008-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ JAN KUJAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY
2010-01-21
2012-10-05
ROMAN ZYGMUNT NANUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2002-08-14
ELŻBIETA KOWALÓWKA WINCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2010-01-21
ZBIGNIEW STANISŁAW ZARĘBSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2010-01-21
2012-10-05
LESZEK JÓZEF WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2010-01-21
JACEK ADAM JAMBORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR TECHNICZNY
2010-01-21
2012-10-05
2001-06-26
2012-10-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-26
2012-10-05
ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-26
2012-10-05
AL.PIŁSUDSKIEGO, 92, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2010-01-25
2012-10-05
2011Z - PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
2010-01-25
2012-10-05
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2010-01-25
2012-10-05
351 - WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2010-01-25
2012-10-05
3522Z - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
2010-01-25
2012-10-05
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2010-01-25
2012-10-05
3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2010-01-25
2012-10-05
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2010-01-25
2012-10-05
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2010-01-25
2012-10-05
4950B - TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2010-01-25
2012-10-05
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie