KRS 0000010701
NIP9451800575
REGON35142029100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE EN - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE EN - TECH
Data rejestracji 10 maj 2001 (23 lata temu) 10 maj 2001
Data usunięcia 06 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PACHOŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 31 - 223, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 151500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWANNA STANISŁAWA JAGLARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-10
2005-04-29
MARIAN KŁYSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2004-04-13
ANDRZEJ RÓG
Członek Organu Nadzoru
2004-04-13
2005-04-29
IRENEUSZ PERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-29
2006-01-11
MAŁGORZATA WYMAZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-29
2012-02-06
BEATA PAWĘZOWSKA PADEREWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2007-02-06
JERZY ROBERT CIEŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-06
2008-05-08
PIOTR JERZY ORDYNA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-08
2012-02-06
JERZY TOMASZ SZCZERBA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-23
2012-02-06
MAREK WŁODZIMIERZ CISZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-10
2002-05-16
ENION SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-10
2011-10-03
176 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88000 ZŁ
350626576
ANDRZEJ KRZYSZTOF GUTWIŃSKI
Wspólnik
2001-05-10
2003-07-28
118 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59000 ZŁ
Wspólnik
2011-10-03
2012-02-06
176 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88000 ZŁ
23017921600000
EDMUND BŁAWAT
Prokurent
2003-07-29
2012-02-06
SAMODZIELNA
AGNIESZKA DUDEK OBROK
Prokurent
2007-08-06
2012-02-06
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA I PODPISUJE DOKUMENTY PREZES ZARZĄDU.
ANDRZEJ KRZYSZTOF GUTWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-10
2003-07-28
JOANNA WIERZCHUCKA OBROK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-10
2003-07-28
ANDRZEJ CHRUŚCICKI
PREZES
2003-07-28
2012-02-06
2001-05-10
2012-02-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-10
2012-02-06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE EN - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-10
2012-02-06
PACHOŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 31 - 223, KRAKÓW, POLSKA
2010-01-20
2012-02-06
2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2010-01-20
2012-02-06
2651Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
2010-01-20
2012-02-06
2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-01-20
2012-02-06
2733Z - PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
2010-01-20
2012-02-06
2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
2010-01-20
2012-02-06
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2010-01-20
2012-02-06
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2010-01-20
2012-02-06
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2010-01-20
2012-02-06
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2010-01-20
2012-02-06
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie