KRS 0000031225
NIP6351417639
REGON27345611600000
NazwaTAURON WYTWARZANIE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAURON WYTWARZANIE SERWIS
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 27 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMIENNA, 7, JAWORZNO, 43-603, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4325100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAWspólnik
2001-08-09
2016-10-03
63.910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.195.500,00 ZŁ
27685494600000
Wspólnik
2004-12-21
2009-03-27
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ
27155962200000
Wspólnik
2009-10-23
2013-12-31
2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ
24111262000000
Wspólnik
2016-10-03
2018-11-27
63910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.195.500,00 ZŁ
24052469700000
ZYGMUNT JAN KASPROWSKI
Prokurent
2001-08-09
2006-08-30
ŁĄCZNA
EUGENIUSZ OLTMAN
Prokurent
2001-08-09
2015-06-11
ŁĄCZNA
BOGUMIŁ KAROL CHOLEWA
Prokurent
2006-08-30
2013-12-31
PROKURA ŁĄCZNA -PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU -DWÓCH PROKURENTÓW
ANDRZEJ JÓZEF DZIUBANY
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2015-05-13
KAZIMIERZ SZYNOL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2005-02-04
LECH JACEK TYC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-28
2009-02-05
ALICJA ALDONA JOCHYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-19
2008-04-10
ALINA MAJEWSKA ŁYSOŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-10
2013-08-14
PAWEŁ PIOTR GNIADEK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-05
2012-05-16
JACEK WOJCIECH JANAS
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2018-11-27
ŁUKASZ PAWEŁ BRZÓZKA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-18
2018-11-27
SEBASTIAN PEJM
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2004-06-28
STANISŁAW WILHELM GRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-04
2007-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
BARTŁOMIEJ TOMASZ PODMOKŁY
PREZES ZARZĄDU
2015-12-22
2016-04-22
PIOTR STANISŁAW GDAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2008-09-26
WITOLD ALEKSY SŁOWIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-26
2012-12-20
WITOLD ALEKSY SŁOWIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-20
2013-02-13
ANDRZEJ SZPAK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-20
2015-12-22
ZYGMUNT JAN KASPROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-30
2013-08-12
ZYGMUNT JAN KASPROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
2013-08-12
2014-02-24
MARIUSZ MICHAŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR D/S HANDLOWYCH
2013-02-13
2018-11-27
BOŻENA ELŻBIETA BASTER
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
2014-02-24
2018-11-27
STANISŁAW MARIAN BAZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2018-11-27
2001-08-09
2013-01-04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-09
2013-01-04
WYZWOLENIA, 30, ŁAZISKA GÓRNE, 43-170, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA
2013-01-04
2013-12-31
LWOWSKA, 23, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie