KRS 0000071913
NIP6260005351
REGON27174313600000
NazwaFORTUM BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFORTUM BYTOM
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 06 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ELEKTROWNIA, 18, BYTOM, 41-908, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15068000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1506800
Dane kontaktowe
Email FORTUMPOLSKA@FORTUM.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHREMIGIUSZ PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI
Prokurent
2015-07-15
2016-02-15
PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
TERESA MOZGOL
Prokurent
2011-02-15
2012-05-25
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ BĄK
Prokurent
2011-06-09
2012-05-25
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ BĄK
Prokurent
2013-05-29
2016-09-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
DARIUSZ SIEMIENIEC
Prokurent
2014-04-22
2015-07-15
PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
ARKADIUSZ KOSIEL
Prokurent
2014-04-22
2016-09-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
MARIUSZ GRZEGORZ DZIKUĆ
Prokurent
2015-07-15
2016-09-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
JACEK WOJCIECH JANAS
Prokurent
2011-02-15
2011-06-09
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
HENRYK JAN RZEPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2006-11-23
ANDRZEJ KOSSUTH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-12-20
ZYGMUNT ALEKSANDER NIEMIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-12-11
2009-10-30
GERARD BORYS
Członek Organu Nadzoru
2004-09-17
2006-11-23
MARIA EWA KLUZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2006-11-23
GRACJAN JERZY FOŁTA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2008-03-27
SYLWIA MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2008-07-25
RYSZARD STANISŁAW ROTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2008-07-25
WIESŁAW PRZENIOSŁO
Członek Organu Nadzoru
2006-11-23
2013-07-30
ALDONA BARBARA GARBARSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-27
2011-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TAKŻE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
JACEK WOJCIECH JANAS
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2011-02-15
PIOTR ANDRZEJ MANIERAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2005-03-03
TERESA MOZGOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2005-03-03
TERESA MOZGOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-03
2011-02-15
PIOTR GÓRNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-15
2016-09-06
2001-12-28
2011-02-15
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-28
2011-03-29
ENERGETYKI, 11, BYTOM, 41-908, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie