KRS 0000031975
REGON59060662000000
Nazwa"EKO-CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKO-CONSULTING
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 23 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FARNA, 8, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97- 300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11078000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #6521 LEASINGJAN MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2004-02-19
ZBIGNIEW MAREK STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-29
2004-02-19
HENRYK SĘK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-13
2004-02-19
MAREK ZBIGNIEW KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2002-01-29
JACEK ANTONI CIECIÓRA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2004-02-19
IGNACY ALEKSANDER NIEDZIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2003-03-13
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2003-03-13
ANNA ARLETA MIZGALSKA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2004-02-19
TADEUSZ ROZPARA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2004-02-19
ZOFIA SITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-13
2004-02-19
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-07-31
2005-11-23
2436 PO 1000,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.436.000,00 ZŁ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Wspólnik
2001-07-31
2005-11-23
8500 PO 1000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500.000,00 ZŁ
470787266
JULIANNA BARBARA HERMAN
Likwidator
2004-02-19
2005-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ ANTONI KUNA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2004-02-19
MACIEJ MAKARY KACZMAREK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-07-31
2003-03-13
MAREK ANDRZEJ BRAJCZEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-07-31
2003-03-13
ROMAN ORZEŁOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-24
2004-02-19
2001-07-31
2004-02-19
"EKO- CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie