KRS 0000047074
REGON00004775700000
NazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "WOLA" W PRYWATYZACJI
Krótka nazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "WOLA"
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 19 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres DŁUGA, 30, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1771Z PRODUKCJA TRYKOTAŻY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1715Z PRODUKCJA PRZĘDZY JEDWABNEJ, SZTUCZNEJ I SYNTETYCZNEJ #1760Z PRODUKCJA DZIANIN #2954Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGOUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄIRENEUSZ PAWEŁ MAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2003-12-18
WITOLD JÓZEF MAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2003-12-18
GRAŻYNA MARIA KUŹMA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2002-09-25
ANDRZEJ JÓZEF WILK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2003-12-18
SŁAWOMIR WOJCIECH MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2003-12-18
IRENEUSZ WŁADYSŁAW KRÓLEWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2002-09-25
WOJCIECH HENRYK ZGLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-12-18
HALINA CHUDERSKA SIWKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-12-18
ZOFIA SITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2006-01-19
WIKTOR JAN PYRKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-12-18
EWA ANNA TYRAN
DYREKTOR
2001-09-28
2006-01-19
2001-09-28
2005-10-31
ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "WOLA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie