KRS 0000132893
REGON59061974500000
Nazwa"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Data rejestracji 27 wrz 2002 (22 lata temu) 27 wrz 2002
Data usunięcia 06 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HENRYKOWSKA, 2/4, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-202, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11011900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #3720 PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE #2924 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJBEATA KATARZYNA JANIK
Prokurent
2003-02-21
2003-04-14
SAMODZIELNA
BEATA KATARZYNA JANIK
Prokurent
2003-12-01
2009-01-06
SAMOISTNA
DANUTA TERESA KOLASA
Prokurent
2005-06-17
2009-01-06
SAMOISTNA
KAROL STAROŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2007-06-28
KLAUDIUSZ WILMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-04
2009-01-06
STANISŁAW TADEUSZ BOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2007-08-17
ANDRZEJ KUŁAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-07
2007-08-17
AGATA MARIA KOPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2007-06-28
JAROSŁAW WOJTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-28
2008-02-13
ARKADIUSZ GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-28
2009-01-06
ZDZISŁAWA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-17
2008-02-13
JANUSZ STANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2003-02-21
ZDZISŁAW WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2003-12-01
GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
Wspólnik
2002-09-27
2009-01-06
71.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.182.000,00 ZŁOTYCH
590648310
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Wspólnik
2002-09-27
2008-02-13
38.299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.829.900,00 ZŁOTYCH
470787266
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW JAN DĘBIEC
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-04-14
2003-12-01
GRAŻYNA RUSIN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2003-02-21
ZBIGNIEW BRONISŁAW CZYŻ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
2002-09-27
2003-02-21
ANNA BARBARA KOSIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S TECHNOLOGICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
2002-09-27
2003-02-21
WALDEMAR ADAM DĘBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2009-01-06
2002-09-27
2009-01-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-27
2009-01-06
"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-27
2009-01-06
HENRYKOWSKA, 2/4, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-202, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2002-09-27
2009-01-06
9000 - OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNO-CHEMICZNE ŚCIEKÓW, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ŚMIECI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
2002-09-27
2009-01-06
3720 - ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALICZNYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH
2002-09-27
2009-01-06
2924 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO OCHRONY ŚRODOWISKA
2002-09-27
2009-01-06
524 - SPRZEDAŻ DETALICZNA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI ZIELENI W MIASTACH
2008-02-13
2009-01-06
4100 - BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
2008-02-13
2009-01-06
4100 - KONTROLOWANIE PODŁĄCZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH
2008-02-13
2009-01-06
4524 - PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie