KRS 0000477427
NIP6772376984
REGON12293978300000
NazwaMOFEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOFEMA
Data rejestracji 18 wrz 2013 (11 lat temu) 18 wrz 2013
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC NA GROBLACH, 5, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1142000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772376984
data rejestracji 08 sie 2013
status Czynny
25249000050000453056845609
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIEWA BIAŁY
Beneficjent
LESZEK STEFAN WÓJCIK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2013-09-18
2022-01-21
2740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.000,00 ZŁ
12289438800000
Wspólnik
2013-09-18
2016-12-05
833 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 833.000,00 ZŁ
35023901700000
Wspólnik
2016-12-05
2020-04-24
545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.250 ZŁ
97792901500000
Wspólnik
2021-03-31
2022-04-12
4.810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.500,00 ZŁ
36401877100000
DANUTA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-05
2021-03-31
IWONA WITEK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-05
2022-04-12
BARTŁOMIEJ MASŁOŃ
Członek Organu Nadzoru
2021-03-31
2022-04-12
PAWEŁ RAJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2021-03-31
2022-04-12
BARBARA RENATA GRODOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2016-12-05
TOMASZ RYTLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2016-12-05
STANISŁAW DYLĄG
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2016-12-05
JAN SADY
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2016-06-02
WOJCIECH ZEGZDA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-02
2016-12-05
LESZEK BIAŁY
Członek Organu Nadzoru
2016-12-05
2022-04-12
EWA BIAŁY
Beneficjent
POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 5.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 5.000 ZŁ DO KWOTY 50.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE.
JADWIGA SZYMANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-18
2017-04-03
ZBIGNIEW MALAGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-18
2014-07-25
TOMASZ FALKOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-25
2016-04-22
ANNA MARIA WEŁMIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-02
2016-12-05
ZBIGNIEW WOJCIECH NIGBOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-03
2020-04-24
PAWEŁ RAFAŁ RAJCHERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-03
2020-04-24
LESZEK STEFAN WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-13
2022-04-12
2013-09-18
2017-06-05
POD STRZECHĄ, 15, KRAKÓW, 31-352, KRAKÓW, POLSKA
2017-06-05
2018-10-24
UL. MARII I BOLESŁAWA WYSŁOUCHÓW, 30A, KRAKÓW, 30-611, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie