KRS 0000058773
REGON01313916200000
NazwaNETIA NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNETIA NETWORK
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 24 mar 2005 24 mar 2005
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKAVRAHAM HOCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-06-03
JAN FRANCISZEK GUZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-06-03
ANDRZEJ STEFAN RADZYMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-06-03
BEATA KATARZYNA GILICIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-06-03
MARIUSZ LESŁAW PIWOWARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-06-03
MIECZYSŁAW GROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2002-09-10
WALDEMAR LEONARD OPALKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2005-03-24
ELIZABETH MCELROY
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2005-03-24
MAREK POLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2005-03-24
PIOTR ERMEL
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2005-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW BOCHIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-06
2003-06-03
PIOTR JACEK IWAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2005-03-24
ZBIGNIEW JACEK ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2002-12-30
WOJCIECH MADALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-03
2005-03-24
2001-11-06
2005-03-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-06
2005-03-24
NETIA NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-06
2005-03-24
POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-06
2005-03-24
4521C - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH
2001-11-06
2005-03-24
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2001-11-06
2005-03-24
6420A - TELEFONIA STACJONARNA, TELEGRAFIA
2001-11-06
2005-03-24
6420C - TRANSMISJA DANYCH, TELEINFORMATYKA
2001-11-06
2005-03-24
6420D - RADIOKOMUNIKACJA
2001-11-06
2005-03-24
6420G - POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
2001-11-06
2005-03-24
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2001-11-06
2005-03-24
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-11-06
2005-03-24
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie