KRS 0000152638
NIP5262104246
REGON01284300200000
NazwaSPICHLERZ FLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPICHLERZ FLIS
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 13 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOURSYNOWSKA, 89H, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1258500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHELŻBIETA GROSZEK
Beneficjent
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
Beneficjent
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
reprezentant
ELŻBIETA KOWALSKA
Wspólnik
2003-02-24
2008-02-19
317 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 158.500,00 ZŁ
MIROSŁAW STĘPNIEWSKI
Wspólnik
2003-02-24
2007-11-12
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ KARWOWSKI
Wspólnik
2003-02-24
2007-11-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
ELŻBIETA GROSZEK
Wspólnik
2008-02-19
2021-12-13
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW GROSZEK
Wspólnik
2009-02-09
2021-12-13
2.207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.103.500,00 ZŁ.
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
Likwidator
2020-11-30
2021-12-13
ELŻBIETA KOWALSKA
Prokurent
2004-01-30
2008-02-19
SAMOISTNA
ELŻBIETA GROSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW STĘPNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2004-01-30
MIROSŁAW STĘPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2008-02-19
BARTŁOMIEJ JANUSZ STEFAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2009-10-29
TADEUSZ FRANCISZEK KOCHANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-29
2015-03-04
TADEUSZ RZESZUTEK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2020-03-23
ELŻBIETA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2004-01-30
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
PREZES ZARZĄDU
2020-03-23
2020-11-30
2003-02-24
2007-11-12
"DE-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2007-11-12
2020-11-30
SPICHLERZ FLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-24
2004-01-30
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 14, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-30
2007-11-12
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 14, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-12
2013-05-23
PUŁAWSKA, 68, KAZIMIERZ DOLNY, 24-120, KAZIMIERZ DOLNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie