KRS 0000025858
REGON01046058000000
NazwaBALLINGER CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBALLINGER CAPITAL
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 11 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORKOWA, 3, WARSZAWA, 00-784, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABRE BANK S. A.
Wspólnik
2001-07-06
2002-05-24
5OOO UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
001254524
EVEREST CAPITAL (CYPRUS) LIMITED NIKOZJA, CYPR
Wspólnik
2001-07-06
2001-08-23
5000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
TELE-TECH INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-23
2003-01-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ.
014881739
Wspólnik
2002-05-24
2003-01-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ.
00125452400000
VAN DEN BERG HOLDING B.V.
Wspólnik
2003-01-28
2003-03-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ.
BALLINGER HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2003-01-28
2003-03-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ.
LING CAPITAL MANAGEMENT B.V.
Wspólnik
2003-03-14
2006-12-11
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ
JERZY ZDZISŁAW MAŚLANKIEWICZ
Likwidator
2006-04-20
2006-12-11
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2003-01-28
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2001-11-29
EWA BRYX SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2003-01-28
JEAN PHILIPPE CHOMETTE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2001-11-29
ANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2003-01-28
WIESŁAW SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2003-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JERZY ZDZISŁAW MAŚLANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-01-12
2006-04-20
ANTHONY DORAN
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2004-09-10
1962-08-28
CHRISTOPHER MARK WESTON
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2001-08-23
1962-01-04
JOHN WILLIAM CUTTS
PREZES ZARZĄDU
2004-09-10
2006-01-12
JERZY ZDZISŁAW MAŚLANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2006-01-12
2001-07-06
2001-12-04
BRE PRIVATE EQUITY I SP. ZO. O.
2001-12-04
2003-01-28
BRE PRIVATE EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-28
2003-03-28
LINK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-28
2006-04-20
BALLINGER CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie