KRS 0000216709
NIP9281838767
REGON97130226100000
NazwaEXORIGO - UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXORIGO - UPOS
Data rejestracji 07 wrz 2004 (20 lat temu) 07 wrz 2004
Data usunięcia 17 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKIERNIEWICKA, 10A, WARSZAWA, 01-230, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17729405,68 PLN
Dane podatkowe
NIP 9281838767
data rejestracji 01 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWKATARZYNA KOPYCIŃSKA
Prokurent
2013-12-02
2014-01-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ARTUR JERZY KOTOWSKI
Prokurent
2017-11-30
2020-01-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MWCR S.P.A. MEDIOLAN WŁOCHY
Wspólnik
2004-09-07
2007-10-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.153.897,00 ZŁ.
Wspólnik
2007-10-15
2008-12-08
633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.624.168,01 ZŁ
01096597100000
Wspólnik
2008-12-08
2012-11-16
304 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.667.846.88 ZŁ
01738999600000
Wspólnik
2008-12-08
2012-10-18
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.833.923,44 ZŁOTYCH
01016177000000
Wspólnik
2012-11-16
2020-01-17
344 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.729.405,68 ZŁOTYCH
14625173700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDALENA MCLEAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-15
2014-03-14
MAGDALENA MCLEAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2016-01-13
PAWEŁ DAMIAN DUDZIUK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-15
2014-01-29
MARCIN ZIMNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-15
2014-03-14
MARCIN ZIMNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2020-01-17
MARCIN MICHAŁ FADROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-15
2014-01-29
URSZULA MARIA HABOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-20
2017-01-20
PIOTR KARMELITA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-15
2008-12-08
ANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-08
2012-03-21
JAN WOJCIECH WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-21
2012-07-24
2004-09-07
2014-03-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-07
2013-09-26
"RELPOL 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-26
2013-12-02
EXORIGO - UPOS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-02
2014-03-14
EXORIGO - UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-07
2007-10-15
11 LISTOPADA, 37, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
2007-10-15
2009-04-30
PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
2009-04-30
2013-01-21
KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-21
2014-03-14
KOLEJOWA, 5/7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie