KRS 0000049546
NIP6491991829
REGON27673267000000
NazwaPRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD"
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 08 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REJA, 4, FUGASÓWKA, 42-443, FUGASÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3633500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNETOMASZ ANDRZEJ WUCZYŃSKI
Wspólnik
2001-10-05
2004-05-25
75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100,-ZŁ KAŻDY CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,-ZŁ
ANDRZEJ WUCZYŃSKI
Wspólnik
2001-10-05
2008-04-08
9215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 921.500,00 ZŁ
MICHAŁ WUCZYŃSKI
Wspólnik
2001-10-05
2004-05-25
75 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100,-ZŁ KAŻDY CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,-ZŁ
Wspólnik
2007-08-06
2008-04-08
6987 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 698.700,00 ZŁ
01096597100000
MICHAŁ WUCZYŃSKI
Wspólnik
2007-11-21
2008-04-08
7937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 793.700,00 ZŁ
MAŁGORZATA STANISŁAWA WUCZYŃSKA
Wspólnik
2001-10-05
2008-04-08
9215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 921.500,00 ZŁ
EDWARD TYRNA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2007-11-15
MICHAŁ WUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2002-10-04
TOMASZ WUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2008-04-08
ZBIGNIEW IZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2005-11-03
MICHAŁ WUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-03
2008-04-08
DAWID SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-06
2008-04-08
MAŁGORZATA STANISŁAWA WUCZYŃSKA
Prokurent
2001-10-05
2008-04-08
PROKURA SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ WUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2008-04-08
GRZEGORZ SZYDŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-15
2008-04-08
2001-10-05
2008-04-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-05
2008-04-08
PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-05
2008-04-08
REJA, 4, FUGASÓWKA, 42-443, FUGASÓWKA, POLSKA
2007-08-06
2008-04-08
7121Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
2007-08-06
2008-04-08
7122Z - WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
2007-08-06
2008-04-08
7123Z - WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO
2007-08-06
2008-04-08
7420C - DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
2007-08-06
2008-04-08
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2007-08-06
2008-04-08
7420B - DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA
2007-08-06
2008-04-08
454 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2007-08-06
2008-04-08
6024A - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI WYSPECJALIZOWANYMI
2007-08-06
2008-04-08
6024B - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2007-08-06
2008-04-08
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
Kms 159/21
2022-06-29
2023-08-17
216.62 PLN
I C 285/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Adam Witulski Kancelaria Komornicza nr XIII w Katowicach
TW1380316000977
2022-09-30
2024-01-02
242.96 PLN
TW1380316000977
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000972
2022-09-30
2024-01-02
1997.45 PLN
TW1380316000972
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000975
2022-09-30
2024-01-02
495.14 PLN
TW1380316000975
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000974
2022-09-30
2024-01-02
744.64 PLN
TW1380316000974
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000978
2022-09-30
2024-01-02
161.05 PLN
TW1380316000978
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000973
2022-09-30
2024-01-02
1985.75 PLN
TW1380316000973
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000976
2022-09-30
2024-01-02
492.24 PLN
TW1380316000976
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW1380316000971
2022-09-30
2024-01-02
3003.85 PLN
TW1380316000971
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
TW4380316002976
2022-09-30
2024-01-02
25084.42 PLN
TW4380316002976
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie