KRS 0000141627
NIP5252169505
REGON01627941000000
NazwaGEOCLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEOCLIMA
Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002
Data usunięcia 14 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUCYNY HERC, 9, LUBLIN, 20-328, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 295000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMACIEJ SOBCZYK
Wspólnik
2002-12-03
2009-10-09
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
LINAOS LIMITED
Wspólnik
2008-02-18
2008-04-17
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 206.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-04-17
2010-01-25
219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 109.500,00 ZŁOTYCH
01096597100000
Wspólnik
2008-04-17
2010-01-25
266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.000,00 ZŁOTYCH
35152867000000
Wspólnik
2010-01-25
2011-07-13
590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 295.000,00 ZŁOTYCH
43004628800000
Wspólnik
2011-07-13
2017-02-14
590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 295.000,00 ZŁOTYCH
06070665000000
TOMASZ GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2008-08-13
DAWID MAREK SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-17
2010-01-25
MACIEJ SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-13
2009-10-09
RAFAŁ GĘBICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-09
2010-01-25
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-12
2012-10-23
MIROSŁAW JAN WOJTASZKO
Członek Organu Nadzoru
2011-08-12
2012-10-23
MICHAŁ WUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-12
2017-02-14
ROBERT KAMIL PROTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-24
2013-11-28
BEATA AGNIESZKA DUCIN
Członek Organu Nadzoru
2012-10-23
2012-11-16
ADRIANA AGNIESZKA JERUZAL
Członek Organu Nadzoru
2012-11-16
2013-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MACIEJ SOBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-03
2008-02-18
MACIEJ SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-18
2008-08-13
PRZEMYSŁAW JAN DORNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-18
2011-07-13
RAFAŁ CZESŁAW NASZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-18
2010-07-23
PIOTR CEZARY CIOMPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2010-07-23
TOMASZ RAJMUND OLEJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-23
2011-07-13
ROBERT KAMIL PROTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-13
2012-01-24
KRZYSZTOF PIOTR KRAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-24
2012-10-23
MIROSŁAW JAN WOJTASZKO
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2013-11-28
ROBERT KAMIL PROTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-28
2014-06-27
2002-12-03
2011-08-12
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 14, WARSZAWA, 01-590, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-12
2011-09-20
WARSZAWSKA, 375, KIEŁPIN, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
2011-09-20
2013-04-19
WARSZAWSKA, 378, KIEŁPIN, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie