KRS 0000003953
NIP1181589680
REGON01725238100000
NazwaCALATRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCALATRAVA
Data rejestracji 28 mar 2001 (23 lata temu) 28 mar 2001
Data usunięcia 24 mar 2020 24 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCKA, 2/4/6, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21650900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2652Z PRODUKCJA WAPNA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMARCIN NIEWĘGŁOWSKI
Wspólnik
2001-03-28
2007-10-19
5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZBIGNIEW KUCZYŃSKI
Wspólnik
2001-03-28
2007-10-19
5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
IRENEUSZ MIROSŁAW MOŚCICKI
Wspólnik
2001-03-28
2007-10-19
5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LAUSANNE INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2007-08-22
2008-07-29
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH
POSTINO HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2007-10-19
2008-07-29
15.000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-10-19
2008-07-29
7.414 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 370.700,00 ZŁ
01096597100000
ST.GALLEN HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2008-01-17
2008-07-29
9.353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 467.650,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-07-29
2014-05-13
211.418 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.570.900 ZŁOTYCH
00435805200000
Wspólnik
2013-03-26
2014-05-13
203.127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.156.350,00 ZŁOTYCH
00647375100000
CEC PROPERTY GROUP LIMITED
Wspólnik
2014-05-13
2020-03-24
414.545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.727.250,00 ZŁ
JULITA ZDOŃCZYK
Prokurent
2009-09-29
2011-12-19
PROKURA SAMOISTNA
IRENEUSZ MIROSŁAW MOŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2008-02-19
DARIUSZ ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-09-29
ANDRZEJ WIESŁAW BUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-09-29
MACIEJ MATEUSZ KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-09-29
WOJCIECH RYSZARD BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-09-29
HUBERT BOJDO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-10-19
KAROL MARIA KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2008-02-19
DAWID SUKACZ
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2008-09-08
WOJCIECH KRZEMIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2007-10-19
SŁAWOMIR JAN STROJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2008-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
PIOTR WACŁAW JĘDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2009-09-29
ZBIGNIEW KUCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2009-10-27
ZBIGNIEW KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2010-12-02
MARCIN NIEWĘGŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2009-03-25
MACIEJ JASZCZURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2010-12-02
IZABELA MIROSŁAWA SINGH
PREZES ZARZĄDU
2014-05-13
2020-03-24
DARIUSZ LESZEK DEMIDZIUK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-02
2014-05-13
ZBIGNIEW KUCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-02
2011-11-16
2001-03-28
2011-11-16
MEDIA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-28
2011-11-16
KOLEJOWA, 231, DZIEKANÓW POLSKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
2011-11-16
2012-08-23
ALEJE UJAZDOWSKIE, 6 A, WARSZAWA, 00-461, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie