KRS 0000023992
REGON53135002200000
Nazwa"TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI AGRO-ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI AGRO-ŚLĄSK
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 12 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODWALE, 62, WROCŁAW, 50-010, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11897000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAAGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W WARSZAWIE
Wspólnik
2002-01-08
2003-01-29
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38000,00ZŁ
010344708
Wspólnik
2001-08-01
2005-08-12
11.778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.778.000,00 ZŁ.
01292719900000
GRZEGORZ PIOTR PILARCZYK
Prokurent
2004-06-24
2004-08-11
ROZDZIELNA
JERZY STANISŁAW DANEK
Prokurent
2004-06-24
2005-08-12
ROZDZIELNA
JERZY KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2003-03-21
KRZYSZTOF GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-07-01
JULITA ZDOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2002-11-13
STANISŁAW STEFANKO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2003-11-28
ALOJZY POLICIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2004-08-11
WŁODZIMIERZ BOLESŁAW SOKOŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2004-08-11
RAFAŁ SEBASTIAN OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2004-08-11
KINGA ZUCHMANTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2005-08-12
SYLWIA DOMINIKA ZAWADZKA SALAMOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2005-08-12
CARINA BARBARA WAWRZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2005-08-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ZENON ZAWIEJA
WICEPREZES ZARZĄDU CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2001-08-01
2001-11-14
ZENON ZAWIEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-14
2002-11-13
WIESŁAW DOMINIK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-14
2003-03-28
JÓZEF ŚLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2003-11-28
KAZIMIERZ ALBERT ŁAWIK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2004-08-11
GRZEGORZ PIOTR PILARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-11
2005-08-12
2001-08-01
2003-03-28
KRAWIECKA, 13, OPOLE, 45-024, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie