KRS 0000032571
REGON47200197900000
Nazwa"TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI AGRO- ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI AGRO- ŁÓDŹ
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 17 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-08-03
2006-02-17
1.683 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.683.000 ZŁOTYCH
01292719900000
TOMASZ ANDRZEJ MAJKOWSKI
Prokurent
2002-06-11
2003-04-17
PROKURA ŁĄCZNA
MONIKA ANETA OLSZEWSKA
Prokurent
2002-06-11
2004-06-30
PROKURA SAMODZIELNA
ALEKSANDER JAKONIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2004-01-30
KINGA ZUCHMANTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-09-04
AGNIESZKA ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2003-09-04
WACŁAW LEONARD KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-04
2004-06-30
JÓZEF SZPOTON
Członek Organu Nadzoru
2003-09-04
2004-01-30
JANUSZ ŻUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2004-06-30
ARTUR FRONCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2004-06-30
ANDRZEJ KAZIMIERZ SOŁTYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2005-03-31
CARINA BARBARA WAWRZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2006-02-17
STANISŁAW JÓZEF JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2005-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MAREK RAJMUND PIETRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-03
2003-04-17
TOMASZ ANDRZEJ MAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-17
2004-06-30
MONIKA ANETA OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2005-11-02
MONIKA ANETA OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-10
2006-02-17
2001-08-03
2005-11-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-03
2005-11-02
"TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI AGRO- ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-03
2004-06-30
PARTYZANCKA, 133/151, PABIANICE, 95- 200, PABIANICE, POLSKA
2004-06-30
2005-11-02
ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie