KRS 0000028799
REGON01642285200000
Nazwa"ARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGO
Data rejestracji 17 lip 2001 (23 lata temu) 17 lip 2001
Data usunięcia 02 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BELWEDERSKA, 23, WARSZAWA, 00-761, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2001-07-17
2011-08-02
SEŚĆSET UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600000 ZŁ
01292719900000
JACEK KRYSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2007-05-17
JAROSŁAW DOMINIK STAWARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2006-10-24
SEBASTIAN KARWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2007-05-17
FILIP KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2008-11-19
AGNIESZKA WAJDA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2008-11-19
SYLWIA ZAWADZKA SALAMOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2008-11-19
MARIUSZ TADEUSZ CHODUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2009-01-09
JERZY KRZYSZTOF MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2010-11-19
STANISŁAW JÓZEF KOLBUSZ
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2011-08-02
PAWEŁ MACIEJ LASKOWSKI FABISIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-09
2011-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA BOŻENA WRZECIONKO
PREZES ZARZĄDU
2001-07-17
2002-11-19
AGNIESZKA BEATA ŻAK
WICEPREZES
2001-08-06
2002-09-27
DOBROCHNA ANNA PODKOWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-11
2002-11-19
DOBROCHNA ANNA PODKOWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2006-09-21
ZBIGNIEW ROMAN ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-21
2007-05-17
ZBIGNIEW ROMAN ZAWADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2009-06-15
ZBIGNIEW ROMAN ZAWADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2009-06-15
2010-06-24
ZBIGNIEW ROMAN ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-24
2011-08-02
JANUSZ RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2009-06-15
2001-07-17
2003-04-11
"TONAGRO BIURO RACHUNKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-17
2001-10-26
SIELECKA, 22, WARSZAWA, 00-738, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie