KRS 0000030787
REGON93118465700000
Nazwa"TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHMOŚCIAMI AGRO - WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHMOŚCIAMI AGRO - WROCŁAW
Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001
Data usunięcia 21 mar 2003 21 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODWALE, 62, WROCŁAW, 50-010, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-07-25
2003-03-21
1485 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW, PO 1000 PLN KAŻDY ŁĄCZNIE 1.485.000 PLN(JEDEN MILION CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)
01292719900000
STANISŁAW STEFANKO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-19
2003-03-21
MACIEJ MICHAŁ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-19
2002-11-13
JACEK KRYSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-19
2002-11-13
IRENEUSZ ANDRZEJ MOMOT
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2003-03-21
JERZY KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2003-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
WIESŁAW AUGUST WINNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-25
2002-06-19
WOJCIECH PRUS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-07-25
2002-06-19
ZENON ZAWIEJA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-19
2002-11-13
KAZIMIERZ ALBERT ŁAWIK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2003-03-21
JÓZEF ŚLIWA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-11-13
2003-03-21
2001-07-25
2002-11-13
LEGNICKA, 62 C, WROCŁAW, 54-203, WROCLAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie