KRS 0000320870
NIP5211029546
REGON01149966600000
Nazwa"BUDEXPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDEXPO
Data rejestracji 02 sty 2009 (16 lat temu) 02 sty 2009
Data usunięcia 23 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 36, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62031350,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃSKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2009-01-02
2012-10-12
16.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 840.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-08-03
2015-02-23
1235237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.761.850,00 ZŁOTYCH
14290054100000
Wspólnik
2014-09-17
2015-02-23
1235276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61763800,00 ZŁ
14731158800000
DARIUSZ PAWEŁ GUTAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-22
2013-04-30
KONRAD IGOR MIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-22
2013-08-28
CARINA WAWRZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2015-02-23
URSZULA ELŻBIETA GALICKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2013-01-30
MACIEJ KRZYSZTOF KLUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-04
2014-06-05
KAROL ADAM TELUS
Członek Organu Nadzoru
2013-04-30
2015-02-23
DANUTA JADWIGA ŻYGO
Członek Organu Nadzoru
2013-04-30
2015-02-23
SYLWIA DOMINIKA ZAWADZKA SALAMOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-05
2015-02-23
WŁODZIMIERZ PIOTR STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-22
2012-03-09
SŁAWOMIR MIECZYSŁAW FRĄCKOWIAK
Prokurent
2014-06-05
2015-02-23
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
JÓZEF KORDAS
PREZES ZARZĄDU
2009-01-02
2009-05-15
TOMASZ ADAM ROLNIK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-15
2013-04-30
DARIUSZ PAWEŁ GUTAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-30
2015-02-23
2009-01-02
2013-11-28
BARTYCKA, 26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie