KRS 0000040237
NIP7250030626
REGON47078276000000
NazwaPGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ-TEREN SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ-TEREN
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 08 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIOTRKOWSKA, 58, ŁÓDŹ, 90-105, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55185300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 55185300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji551853
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOSTEFAN CZERWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-24
2010-11-08
KAMILLA BIERNIKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2010-11-08
JAROSŁAW SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-02
2006-02-27
ZBIGNIEW STEFAN FAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-02
2006-03-21
MACIEJ KOTECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-02
2009-08-25
MARCIN PRZYCHODZKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2006-02-27
TADEUSZ JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2006-02-27
AGNIESZKA MAŁOCHA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2009-08-25
MAREK GRZELACZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2006-07-27
JANUSZ ŻARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-27
2008-04-15
BARBARA JANINA NOWAK
Prokurent
2001-08-31
2010-04-08
PROKURA ODDZIELNA
STANISŁAW EUGENIUSZ KORBEL
Prokurent
2003-12-23
2005-07-15
SAMOISTNA
ZDZISŁAW WIESŁAW KOCERBA
Prokurent
2003-12-23
2006-05-19
SAMOISTNA
DARIUSZ BERNARD SZYCHTA
Prokurent
2008-04-15
2008-09-30
SAMOISTNA
DARIUSZ BERNARD SZYCHTA
Prokurent
2009-05-15
2010-11-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW ŁĘSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2002-08-21
WŁODZIMIERZ WĄDOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2001-11-09
BARBARA KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2004-02-10
JANUSZ IGNACY JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2003-04-15
ADAM BOGDAN ŁUNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2004-02-10
BOGDAN MIROSŁAW STEFANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-10
2009-04-17
ZBIGNIEW STEFAN FAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-21
2009-04-17
RAFAŁ WŁADYSŁAW KUŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-21
2009-04-17
RAFAŁ WŁADYSŁAW KUŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-17
2010-11-08
SŁAWOMIR MIECZYSŁAW FRĄCKOWIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2008-04-15
2008-12-18
2001-08-31
2008-12-15
ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-31
2006-02-27
PIOTRKOWSKA, 58, ŁÓDŹ, 90-950, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie