KRS 0000118399
NIP9462074440
REGON43086614600000
Nazwa"INWEST-FS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Krótka nazwa"INWEST-FS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 cze 2002 (22 lata temu) 14 cze 2002
Data usunięcia 21 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECHOWSKA, 19A, LUBLIN, 20-072, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20187500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARYSZARD BOLESŁAW BŁAŻEJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-30
2006-03-22
KRZYSZTOF BERNAŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2009-06-08
ANDRZEJ GIERARD CHRZĄSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2009-09-18
PIOTR KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-22
2007-03-09
EWA TERESA PANASIUK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-09
2009-09-18
JANUSZ KAWAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2009-06-08
2010-04-13
KRZYSZTOF FRANCISZEK MIKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2002-08-09
DARIUSZ PATYRAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2002-08-09
HENRYK ŁUCJAN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2006-03-22
WŁADYSŁAW ZBIGNIEW GRASZA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-18
2011-03-14
Wspólnik
2002-06-14
2008-05-29
40.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.187.500,00 ZŁ.
00003685400000
Wspólnik
2008-05-29
2011-12-21
40.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.187.500,00 ZŁ
00003685400000
ARTUR ANDRZEJ STYPUŁA
Prokurent
2004-12-30
2007-03-09
SAMOISTNA
BOHDAN WOJCIECH BOŃCZOSZEK
Prokurent
2006-06-22
2009-12-30
SAMOISTNA
MARTA BARBARA DANIEWSKA ZDUŃCZYK
Prokurent
2009-12-30
2011-10-26
SAMOISTNA
DANIEL WÓJCIK
Prokurent
2003-06-18
2004-12-30
ŁĄCZNA
BOHDAN WOJCIECH BOŃCZOSZEK
Prokurent
2004-12-30
2006-04-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAW JERZY SOPOĆKO
PREZES
2002-06-14
2002-08-09
MIROSŁAW JERZY SOPOĆKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-09
2002-11-21
MIROSŁAW JERZY SOPOĆKO
PREZES
2002-11-21
2006-04-14
DARIUSZ PATYRAK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-09
2002-11-21
BOGUSŁAW PIOTR GWIAZDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-30
2011-03-14
DARIUSZ PATYRAK
WICEPREZES
2002-11-21
2004-12-02
WALDEMAR JURKIEWICZ
WICEPREZES
2002-11-21
2003-06-18
BOHDAN WOJCIECH BOŃCZOSZEK
PREZES
2006-04-14
2006-06-22
MAREK GRZELACZYK
PREZES
2006-06-22
2009-12-30
JERZY MACIEJ ŁOPATYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-16
2011-12-21
2002-06-14
2002-11-21
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2003-01-06
"FS-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-14
2002-08-09
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 57, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA
2002-08-09
2002-11-21
KROCHMALNA, 24, LUBLIN, 20-954, LUBLIN, POLSKA
2002-11-21
2002-12-23
KROCHMALNA, 24, LUBLIN, 20-401, LUBLIN, POLSKA
2002-12-23
2006-01-17
CHODŹKI, 3, LUBLIN, 20-093, LUBLIN, POLSKA
2006-01-17
2007-03-09
CZECHOWSKA, 19, LUBLIN, 20-072, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie