KRS 0000077366
REGON43231905200000
Nazwa"INPEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINPEL
Data rejestracji 31 gru 2001 (23 lata temu) 31 gru 2001
Data usunięcia 02 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WITOLDA CHODŹKI, 3, LUBLIN, 20-093, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4249500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNALUBELSKIE TOWARZYSTWO ZIEMSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-31
2003-01-24
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000ZŁ.
430866146
Wspólnik
2003-01-24
2005-02-02
3334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.667.000,00 ZŁ
43086614600000
Wspólnik
2003-08-01
2004-01-12
2498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1249000,00 ZŁ
00061629600000
Wspólnik
2004-01-12
2005-02-02
5165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.582.500,00 ZŁ
00003685400000
MIROSŁAW JERZY SOPOĆKO
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2004-07-14
ARTUR ANDRZEJ STYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2005-02-02
KRZYSZTOF ANDRZEJ JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2005-02-02
DANIEL WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2005-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ RAFAŁ SKONIECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-31
2003-01-24
MIROSŁAW JERZY SOPOĆKO
PREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2003-08-01
BOHDAN WOJCIECH BOŃCZOSZEK
PREZES
2003-08-01
2005-02-02
2001-12-31
2003-08-01
ZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-31
2003-01-24
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 57, LUBLIN, 20-076, LUBLIN, POLSKA
2003-01-24
2003-07-07
KROCHMALNA, 24, LUBLIN, 20-401, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie