KRS 0000053204
NIP7120156062
REGON43056796900000
NazwaLUBELSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLUBELSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 03 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JÓZEFA BEMA, 1, LUBLIN, 20-045, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14804732,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14804732,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3701183
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#J POŚREDNICTWO FINANSOWE #6521Z LEASING FINANSOWY #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆDANIEL WÓJCIK
Prokurent
2001-10-17
2003-02-07
PROKURA ŁĄCZNA
MACIEJ BALCEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2002-04-17
KATARZYNA HANNA BALCEREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2002-04-17
FELIKS SIEMIENAS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-12-03
PIOTR JAN WIELOWIEYSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-12-03
KAZIMIERZ GAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2003-02-07
JERZY WRĄBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-12-03
JOLANTA LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2002-04-17
GRZEGORZ TURSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2002-04-17
JOLANTA ZOFIA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2002-04-17
WANDA REGINA WRĄBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-12-03
KRYSTYNA TERESA PASZKOWSKA KĘDZIERSKA
Powiernik
2004-01-21
2010-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW.
GRZEGORZ GĘSTWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-09
2010-12-03
KAZIMIERZ GAŁECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-07
2010-12-03
SŁAWOMIR PIZOŃ
PREZES ZARZADU
2001-10-17
2002-02-18
MAŁGORZATA MARIA RYDZ
WICEPREZES
2001-10-17
2002-06-27
PAULINA MARIA DAMSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-17
2002-06-27
DARIUSZ BERENT
PREZES ZARZĄDU
2002-02-18
2002-04-17
PAWEŁ KŁODAŚ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-17
2010-12-03
EWA RENATA SIEMIENAS CZARNECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-07
2003-01-09
ANNA EWA PILARSKA
CZŁONEK
2002-06-27
2003-01-09
FELIKS SIEMIENAS
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA
2003-01-09
2003-07-04
2001-10-17
2010-12-03
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-17
2010-12-03
LUBELSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-17
2010-12-03
JÓZEFA BEMA, 1, LUBLIN, 20-045, LUBLIN, POLSKA
2001-10-17
2010-12-03
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-10-17
2010-12-03
6521Z - LEASING FINANSOWY
2001-10-17
2010-12-03
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-10-17
2010-12-03
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-10-17
2010-12-03
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-10-17
2010-12-03
H - HOTELE I RESTAURACJE
2001-10-17
2010-12-03
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie