KRS 0000304778
NIP6581930197
REGON26021678000000
NazwaMANULOC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMANULOC POLSKA
Data rejestracji 25 kwi 2008 (16 lat temu) 25 kwi 2008
Data usunięcia 14 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STASZICA, 5, STĄPORKÓW, 26-220, STĄPORKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWGRZEGORZ TURSKI
Wspólnik
2008-04-25
2008-05-15
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
MANULOC SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2008-05-15
2015-12-14
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ
MAŁGORZATA KRYSTYNA TURSKA
Wspólnik
2008-04-25
2010-04-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ
PIOTR HENRYK PIĘTA
Wspólnik
2008-04-25
2010-04-16
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ
JOHANN GUILLAUME PEYROULET
Likwidator
2014-02-25
2015-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JOHANN GUILLAUME PEYROULET
PREZES ZARZĄDU
2008-04-25
2014-02-25
PRZEMYSŁAW MACIEJ CHWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-25
2010-09-17
MATHIEU BARTHELEMY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-25
2014-02-25
2008-04-25
2014-02-25
MANULOC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie