KRS 0000842367
NIP6581991299
REGON38614830900000
NazwaINDUAL ENERGY KRYSTIAN ŚWIADEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINDUAL ENERGY KRYSTIAN ŚWIADEK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 28 maj 2020 (4 lata temu) 28 maj 2020
Data usunięcia 18 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STANISŁAWA STASZICA, 5, STĄPORKÓW, 26-220, STĄPORKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR HENRYK PIĘTA
Beneficjent
KRYSTIAN REMIGIUSZ ŚWIADEK
Beneficjent
MAŁGORZATA KRYSTYNA TURSKA
Beneficjent
KRYSTIAN REMIGIUSZ ŚWIADEK
reprezentant
MAŁGORZATA KRYSTYNA TURSKA
Wspólnik
2020-05-28
2021-08-18
PIOTR HENRYK PIĘTA
Wspólnik
2020-05-28
2021-08-18
KRYSTIAN REMIGIUSZ ŚWIADEK
Wspólnik
2020-05-28
2021-08-18
PIOTR HENRYK PIĘTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRYSTIAN REMIGIUSZ ŚWIADEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAŁGORZATA KRYSTYNA TURSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Członek Organu Reprezentacji
2020-05-28
2021-04-21
26040520900000
KRYSTIAN REMIGIUSZ ŚWIADEK
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-21
2021-08-18
2020-05-28
2021-04-21
"INDUAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie