KRS 0000100862
NIP7282334677
REGON47232853900000
Nazwa"ERATECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaERATECH
Data rejestracji 21 mar 2002 (22 lata temu) 21 mar 2002
Data usunięcia 28 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. PIŁSUDSKIEGO, 141, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2763500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2763500,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji55270
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJAROSŁAW SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2005-12-28
MAREK SKOCZYLAS
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2002-11-19
PIOTR JAN WIELOWIEYSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2004-06-24
PAWEŁ JAN PICHOLA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2005-12-28
ALEKSANDER MOKRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2006-08-28
PIOTR PAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-28
2006-08-28
MARCIN HAJDUGA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-28
2006-08-28
MAREK PAWEŁ BUTRYM
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2016-12-28
IZABELA GAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2016-12-28
AGATA MATEJ BUTRYM
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2016-12-28
ALEKSANDER STANISŁAW BUTRYM
Prokurent
2006-08-28
2016-12-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JERZY WOJCISZYN
PREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2007-02-08
ELŻBIETA EWA PLICH
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-21
2004-11-02
ARTUR MAREK BUTRYM
PREZES ZARZĄDU
2007-11-13
2016-12-28
2002-03-21
2002-11-19
AL. PIŁSUDSKIEGO, 141, ŁÓDŹ, 92-326, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie