KRS 0000020293
REGON01615155400000
NazwaFINESCO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINESCO
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 03 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OGRODOWA, 59 A, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji21100
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁAMAŁGORZATA EWA JANKOWSKA JAGIEŁŁO
Prokurent
2003-10-17
2004-01-23
ŁĄCZNA
BARBARA STUPNICKA
Prokurent
2003-10-17
2004-01-23
ŁĄCZNA
ANDRZEJ ZACZEK
Prokurent
2003-10-17
2004-01-23
ŁĄCZNA
TOMASZ PIOTR ŁUKASIEWICZ
Likwidator
2004-01-23
2006-08-03
ADAM DE SOLA POOL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2002-10-24
STANISŁAW ROMAN RÓŻALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2006-08-03
JAROSŁAW EDWARD KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2006-08-03
ADAM DE SOLA POOL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2006-08-03
PIOTR ANDRZEJ PAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-04
2006-05-11
ALEKSANDER MOKRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-11
2006-08-03
JAROSŁAW STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2006-08-03
PIOTR WIELOWIEYSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2003-07-21
ZBIGNIEW WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2004-02-04
RAFAŁ MAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2006-08-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE (PAR.23 STATUTU SPÓŁKI).
ANDRZEJ BOLESŁAW GAWRYLCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2002-08-06
ANDRZEJ BOLESŁAW GAWRYLCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-06
2003-02-21
TADEUSZ JACEK GRUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-08-06
TOMASZ PIOTR ŁUKASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-08-06
2004-01-23
2001-06-21
2004-01-23
FINESCO SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-21
2002-10-24
BROWARNA, 6, WARSZAWA, 00-311, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie