KRS 0000373099
NazwaELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW
Data rejestracji 14 gru 2010 (14 lat temu) 14 gru 2010
Data usunięcia 18 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 59A, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2010-12-14
2012-12-18
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁOTYCH
01044087200000
MAREK ROJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2012-06-01
JACEK GOSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2012-03-20
SŁAWOMIR FRĄCKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2012-06-14
MICHAŁ GRZEGORZ PRAŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2012-12-18
KAZIMIERZ ŚWIST
Członek Organu Nadzoru
2012-06-14
2012-12-18
JOANNA KARP
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2012-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF JAN KOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2012-06-14
GRZEGORZ SEBASTIAN MOŚKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-14
2012-06-14
GRZEGORZ SEBASTIAN MOŚKA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-14
2012-12-18
2010-12-14
2012-12-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-14
2012-12-18
ELEKTROWNIA WIATROWA TURÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-14
2012-12-18
OGRODOWA, 59A, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
2010-12-14
2012-12-18
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-12-14
2012-12-18
3521Z - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
2010-12-14
2012-12-18
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2010-12-14
2012-12-18
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-12-14
2012-12-18
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-12-14
2012-12-18
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2010-12-14
2012-12-18
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2010-12-14
2012-12-18
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2010-12-14
2012-12-18
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2010-12-14
2012-12-18
3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie