KRS 0000043914
REGON00420775500000
NazwaPKBL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPKBL
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 10 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BATOREGO, 27, WARSZAWA, 02-591, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 723064,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5880000,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji180766
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPAWEŁ JAN PICHOLA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2009-11-10
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2003-11-28
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2009-11-10
MARCIN JACEK HAJDUGA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2009-11-10
JAROSŁAW SZELĄG
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-06-26
ROBERT PIOTR RAJCZAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-11-28
ZBIGNIEW JERZY WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-11-28
ROLAND ĆWIERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2002-06-27
JAKUB JAN MICIŃSKI
Prokurent
2001-09-18
2002-01-31
PROKURA ŁACZNA
MARCIN JACEK HAJDUGA
Prokurent
2001-09-18
2003-11-28
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
Prokurent
2002-01-31
2003-11-28
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK DARIUSZ KUCHARSKI
Powiernik
2004-09-23
2009-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD: A) POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU B) PROKURENTÓW I PEŁNOMOCNIKÓW POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD , DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW.
JACEK JÓZEF SOMOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2003-06-26
JAROSŁAW SZELĄG
PREZES ZARZĄDU
2003-06-26
2009-11-10
2001-09-18
2003-02-14
MALCZEWSKIEGO, 56, WARSZAWA, 02-622, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-14
2005-04-06
WROTKOWA, 14, WARSZAWA, 02-553, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie