KRS 0000284647
NIP7282652207
REGON10035453900000
NazwaBFL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBFL NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 16 lip 2007 (17 lat temu) 16 lip 2007
Data usunięcia 29 mar 2012 29 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. MARSZ. E. ŚMIGŁEGO-RYDZA, 20, ŁÓDŹ, 93-281, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEDARIUSZ JANUSZ WOSZTAK
Prokurent
2009-03-10
2012-03-29
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WITOLD MODLEWSKI
Prokurent
2009-04-09
2010-03-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ BOGUMIŁ ANDRYSIAK
Prokurent
2009-04-09
2010-03-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH MARIUSZ DUCH
Prokurent
2010-03-05
2011-06-22
PROKURSA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ JAN FORMAŃSKI
Prokurent
2010-05-28
2012-03-29
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
WITOLD GERARD MODLEWSKI
Prokurent
2010-05-28
2012-03-29
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
TOMASZ KULESZA
Prokurent
2010-05-28
2012-03-29
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
Wspólnik
2007-07-16
2012-03-29
36.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.400.000,00 ZŁOTYCH
47219176700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W UMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-31
2010-11-09
BOŻENA WATRAKIEWICZ ZAGÓRSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-16
2007-11-30
ADAM ZYGMUNT MŁODKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-16
2007-11-30
ADAM MALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2010-03-11
MARCIN BRONISŁAW PASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-11
2010-10-29
PAWEŁ KRZYSZTOF PACH
PREZES ZARZĄDU
2010-11-09
2012-03-29
PIOTR ŻOCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-09
2010-12-29
BARTŁOMIEJ ŚLIWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-29
2012-03-29
ADAM ZYGMUNT MŁODKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2009-06-24
WITOLD PIOTR MARSZAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2008-10-16
2007-07-16
2010-05-28
TYMIENIECKIEGO, 30A, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie