KRS 0000232180
NIP5262849437
REGON14011317000000
NazwaPKO LEASING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKO LEASING NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 11 kwi 2005 (19 lat temu) 11 kwi 2005
Data usunięcia 31 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262849437
data rejestracji 01 kwi 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2005-04-11
2005-12-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
27762913400000
STICHTING VELA
Wspólnik
2005-12-29
2014-07-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-07-15
2017-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01296082500000
Wspólnik
2017-05-31
2020-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
47219176700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
ARMIN RUDI KIRCHNER
PREZES ZARZĄDU
2005-04-11
2012-05-14
MICHAŁ WOJCIECH KOMINEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2017-12-04
MARCIN GAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-13
2018-05-09
MARCIN GAMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-09
2019-10-10
MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-14
2014-07-15
ROMUALD ZIENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-15
2020-07-31
MICHAŁ WOJCIECH KOMINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-15
2016-12-07
2005-04-11
2005-12-29
VELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-29
2014-07-15
ROOF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-15
2017-04-28
RAIFFEISEN-LEASING REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-04-11
2005-12-09
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-09
2014-07-15
PL.PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-15
2016-03-30
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-30
2017-10-17
UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie