KRS 0000032423
NIP5252014760
REGON01296082500000
NazwaRAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRAIFFEISEN-LEASING POLSKA
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 19 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150003800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150003800,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1500038
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #45 BUDOWNICTWO #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWANDRZEJ MAREK GURAK
Prokurent
2001-08-01
2002-03-12
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR PAWEŁ HLEBOWICZ
Prokurent
2003-04-30
2013-12-13
PROKURA SAMOISTNA
BOGUSŁAW MICHAŁ KNAP
Prokurent
2004-09-10
2007-05-14
SAMOISTNA
DOROTA ELŻBIETA SZOSTAKOWSKA
Prokurent
2004-09-10
2017-10-19
SAMOISTNA
JOANNA JOLANTA SĘDZIKOWSKA
Prokurent
2006-09-20
2017-10-19
SAMOISTNA
KRZYSZTOF DAMIAN WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2006-09-20
2017-10-19
SAMOISTNA
KATARZYNA BARBARA WOJTKIEWICZ
Prokurent
2008-02-26
2010-05-07
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW JACEK STAŃCZYK
Prokurent
2001-08-01
2004-03-23
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR SOŁTYSIAK
Prokurent
2001-08-01
2005-06-16
PROKURA SAMOISTNA
RADOSŁAW MARCIN DROZD
Prokurent
2008-02-26
2015-09-22
SAMOISTNA
PAWEŁ KRZYSZTOF KOPEĆ
Prokurent
2008-02-26
2012-08-31
SAMOISTNA
WOJCIECH EMILIAN POTOCKI
Prokurent
2001-08-01
2002-03-12
PROKURA SAMOISTNA
WŁADYSŁAW GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2017-02-28
MARKUS KIRCHMAIR
Członek Organu Nadzoru
2016-05-17
2017-02-28
JACENKO PETER
Członek Organu Nadzoru
2016-05-17
2017-02-28
MARCIN TADEUSZ MOSZ
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2017-10-19
PIOTR MARIUSZ MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2017-10-19
RAFAŁ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2017-10-19
JAKUB STANISŁAW PAPIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2017-10-19
JAN EMERYK ROŚCISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2017-10-19
MACIEJ PAWEŁ WYSZOCZARSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-28
2017-10-19
MARTIN GRUELL
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2006-02-21
PETER LENNKH
Członek Organu Nadzoru
2006-02-21
2011-05-19
1963-06-10
MICHAEL HACKL
Członek Organu Nadzoru
2008-01-22
2017-02-28
KARL SEVELDA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-19
2014-04-09
1950-01-31
PIOTR KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2011-12-01
2013-04-18
MAREK PATUŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-04-18
2016-05-17
PIOTR KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2015-04-02
2016-05-17
JEFFREY MILLIKAN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2003-04-30
CHRISTIAN PETTINGER
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2004-12-16
HAKAN KALLAKER
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2003-04-30
HEINZ WIEDNER
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2005-08-30
PIOTR CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-30
2017-02-28
JOSEF WEGL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-04-11
JAROSŁAW DARIUSZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-04-11
SZYMON DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-04-11
HEINZ HODL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2002-04-11
KARL PICHLER
Członek Organu Nadzoru
2004-12-16
2006-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ ETRYK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2004-04-13
ANDRZEJ MAREK GURAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-01
2002-04-11
ANDRZEJ MAREK GURAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-11
2004-09-10
ANDRZEJ MAREK GURAK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-10
2005-10-19
PRZEMYSŁAW JACEK STAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-23
2007-06-13
PRZEMYSŁAW JACEK STAŃCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-13
2017-10-19
ARKADIUSZ ETRYK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2014-04-09
ANDRZEJ KRZEMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-09
2017-10-19
RADOSŁAW MARCIN DROZD
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2017-10-19
2001-08-01
2002-03-12
RAIFFEISEN - LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-01
2003-04-30
AL. JANA PAWŁA II, 78, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-10
2016-04-15
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
ARKADIUSZ ETRYK
PEAC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA IDEA FLEET SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWIĄZEK POLSKIEGO LEASINGU VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ MAREK GURAK
ZWIĄZEK POLSKIEGO LEASINGU IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPULS-INSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPRZEMYSŁAW JACEK STAŃCZYK
PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA LEASING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA ELECTRUM PV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELECTRUM PV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELECTRUM PV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELECTRUM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWALDEMAR PAWEŁ HLEBOWICZ
PKO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO LEASING FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIMON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRUSTBID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJOANNA JOLANTA SĘDZIKOWSKA
KORPORACJA LEASINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "IMMO-LOG-RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" IMMO HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RL-ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HM HELVETIA MEBLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RL-KAPPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RL-JOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SX-ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIKA FONTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RL-PROMITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF DAMIAN WOJCIECHOWSKI
ORIX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIKATARZYNA BARBARA WOJTKIEWICZ
PKO LEASING FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABDANK.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWŁADYSŁAW GOŁĘBIEWSKI
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BBF MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA POLBANK EFG SPÓŁKA AKCYJNAMARCIN TADEUSZ MOSZ
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA WWA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE WILANÓW PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚRÓDMIEŚCIE WILANÓW PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILANÓW OFFICE PARK-BUDYNEK B1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILANÓW OFFICE PARK - BUDYNEK B3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN KU SŁOŃCU PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REZYDENCJE SERWIS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWA - ZĄBKI NEPTUN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEWTON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GDAŃSK DWA TARASY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OLSZTYN TĘCZOWY LAS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRAMA WILANOWSKA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT PL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT PL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT PL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONTIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LNIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR MARIUSZ MAZUR
PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA SANTANDER LEASING SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA "ZARZĄD MAJĄTKIEM GÓRCZEWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA SANTANDER FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI MOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA SYSTEM OCHRONY BANKÓW KOMERCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNARAFAŁ KOZŁOWSKI
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA DOZ SPÓŁKA AKCYJNA DOZ IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "4 FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NDS DEPO" SPÓŁKA AKCYJNA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAKUB STANISŁAW PAPIERSKI
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "AKON JOANNA PAPIERSKA SPÓŁKA JAWNA" GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNAJAN EMERYK ROŚCISZEWSKI
DATA CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA CARDIF - ASSURANCES RISQUES DIVERS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA CARDIF ADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "CARDIF POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH WOREYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT DOLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REALTY 3 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT DEVELOPERSKI 3 - SPÓŁKA KOMANDYTOWA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA" W LIKWIDACJI PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GOSPODARSTWO ROLNE GUJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "FORUM ROZWOJU AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO" OLLERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMACIEJ PAWEŁ WYSZOCZARSKI
PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNARAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
RAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLDYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEASING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLBANK EFG SPÓŁKA AKCYJNA TELPOL 3 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PENRITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAPKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO BANKOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BFL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNASŁAWOMIR SOŁTYSIAK
FCA-GROUP BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "AUTOCENTRUM AAA AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPULS-INSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARTIN GRUELL
ZUNO BANK AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIPETER LENNKH
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 11 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 9 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 10 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 22 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 20 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 21 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 19 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 24 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 23 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WI INWESTYCJE SELEKTYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 12 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 13 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA GŁĄBOWO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 14 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WI INWESTYCJE SELEKTYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 18 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 16 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WI INWESTYCJE SELEKTYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA VIVANTE SERVICES 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVANTE SERVICES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVANTE SERVICES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVANTE SERVICES 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VIVANTE MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 1 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 2 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE SELEKTYWNE 3 SPÓŁKA AKCYJNA CZEKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WI INWESTYCJE ROLNE 6 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 37 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 43 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 1 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 41 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 10 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 9 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 8 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 17 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 29 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 11 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 40 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 21 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 18 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 26 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 16 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 33 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 35 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 20 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 24 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 15 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 14 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 4 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 5 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 39 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 23 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 19 SPÓŁKA AKCYJNA WI LASY POLSKIE 2 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 44 SPÓŁKA AKCYJNA WI INWESTYCJE ROLNE 42 SPÓŁKA AKCYJNA WI LASY POLSKIE 3 SPÓŁKA AKCYJNA WI BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TALIS SPÓŁKA AKCYJNA WI LASY POLSKIE 1 SPÓŁKA AKCYJNA VIVANTE SERVICES 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI LASY POLSKIE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI LASY POLSKIE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI LASY POLSKIE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 18 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 24 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 37 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 35 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 13 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 12 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 21 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA ROLNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WI INWESTYCJE ROLNE 22 SPÓŁKA KOMANDYTOWAMICHAEL HACKL
"BA - CREDITANSTALT - LEASING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEKAO LEASING I FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCEKARL SEVELDA
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "SCHULER POLAND SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR KONIECZNY
BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLBANK EFG SPÓŁKA AKCYJNA RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAMAREK PATUŁA
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLDYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLBANK EFG SPÓŁKA AKCYJNA CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA VESTOR CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ KRZEMIŃSKI
PEAC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CREDIT AGRICOLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DEUTSCHE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA FCA-GROUP BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWIĄZEK POLSKIEGO LEASINGU CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA 99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA CENTRUM PPP" PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA EUROFACTOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CAR HIRE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMVOX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRADOSŁAW MARCIN DROZD
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJEFFREY MILLIKAN
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAHAKAN KALLAKER
ALTUS SPÓŁKA AKCYJNAHEINZ WIEDNER
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZUNO BANK AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIPIOTR CZARNECKI
GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO POLBANK EFG SPÓŁKA AKCYJNA MOTOEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA INTERNATIONAL LEADERS FORUMPAWEŁ KRZYSZTOF KOPEĆ
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ALIOR LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW DARIUSZ DĄBROWSKI
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA "ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DNB BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA "BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA "S4E" SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDUSZ POMERANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻELAZNA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI MEDHOUSE BW18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VICIS NEW INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DF CAPITAL & MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DĄBROWSKI FINANCE & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNASZYMON DOBRZAŃSKI
RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "UEC ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INVIMED - EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MEDICOVER PROPERTY AND DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ONCOMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MEDI PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH EMILIAN POTOCKI
QEMETICA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKARL PICHLER
VOITH PAPER FABRICS HOGSJO AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH, SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCEUL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS LEASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA CARDIF - ASSURANCES RISQUES DIVERS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BNP PARIBAS LEASING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL