KRS 0000028158
REGON01225160300000
NazwaCARDIF ADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCARDIF ADM
Data rejestracji 18 lip 2001 (23 lata temu) 18 lip 2001
Data usunięcia 01 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEBNP PARIBAS CARDIF
Wspólnik
2001-07-18
2014-10-01
ILOŚĆ UDZIAŁOW - 2.500 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 1.250.000 ZŁOTYCH
LESZEK JAN SKOP
Likwidator
2011-12-07
2014-10-01
JAN EMERYK ROŚCISZEWSKI
Likwidator
2011-12-07
2014-10-01
SŁAWOMIR BRONIAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2008-08-27
PIERRE VILLENEUVE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2003-07-31
FRANCOIS XAVIER HUSSENOT
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2003-06-26
GERARD BINET
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2003-07-31
JEAN BERTRAND LAROCHE
Członek Organu Nadzoru
2003-06-26
2008-08-27
FRANCOIS XAVIER HUSSENOT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2008-08-27
XAVIER GUILMINEAU
Członek Organu Nadzoru
2008-08-27
2014-10-01
RENAUD DUMORA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-27
2014-10-01
DOMINIQUE BARTHALON
Członek Organu Nadzoru
2008-08-27
2014-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LESZEK JAN SKOP
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-18
2011-12-07
JAN EMERYK ROŚCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-18
2011-12-07
2001-07-18
2006-09-27
FUND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-27
2011-12-07
CARDIF ADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-18
2011-11-10
NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie