KRS 0000018602
NIP5530007219
REGON07051111100000
NazwaGRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA ŻYWIEC
Data rejestracji 08 cze 2001 (23 lata temu) 08 cze 2001
Data usunięcia 11 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BROWARNA, 88, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25678342,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25678342,50 PLN
Wartość nominalna akcji2,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10271337
Dane kontaktowe
Email BROWARY@GRUPAZYWIEC.PL
Dane podatkowe
NIP 5530007219
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
95103015080000000502857223
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
98103015080000000502857169
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
98124041421111001080041477
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
98124042271111001020415351
PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
08103015080000000503576007
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
07103015080000000502857061
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
12124042271111001024154212
PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
21160014621891923140000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
22124042271111000048455864
PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
23103015080000000502857258
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1105Z PRODUKCJA PIWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓWCHARLENE LUCILLE DE CARVALHO-HEINEKEN
Beneficjent
1954-06-30
OLGA ANNA PRASAŁ
zgłaszający - członek zarządu
SIMON PAUL AMOR
zgłaszający - członek zarządu
1972-10-14
ROMAN ROZBORSKI
Prokurent
2001-06-08
2008-07-22
SAMOISTNA
MAREK WŁOCH
Prokurent
2001-06-08
2021-10-07
SAMOISTNA
JACEK GERULA
Prokurent
2001-06-08
2004-02-02
SAMOISTNA
ERYK KRASOŃ
Prokurent
2001-06-08
2006-12-27
SAMOISTNA
ŁUKASZ MARCIN TLAŁKA
Prokurent
2021-10-07
2023-09-11
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
IZABELA AGNIESZKA WANATOWSKA
Prokurent
2022-03-09
2023-09-11
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA BARBARA WERSTLER
Prokurent
2022-04-01
2023-09-11
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
DIANA ASSENOVA KISELOVA
Prokurent
2022-07-04
2023-09-11
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HYLKE STEIGINGA
Prokurent
2022-12-22
2023-09-11
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ JACEK TRELA
Prokurent
2022-03-09
2023-09-11
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
SIGISMUNDUS LUBSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2003-04-17
ALLAN MYERS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2022-10-27
LEWIS WILLING
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2004-04-13
KRZYSZTOF JASEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2023-09-11
DAVID HAZELWOOD
Członek Organu Nadzoru
2001-06-08
2020-10-28
THOMAS POLANYI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-16
2013-06-04
JOHN HIGGINS
Członek Organu Nadzoru
2008-03-06
2022-10-27
JAN DERCK VAN KARNEBEEK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-20
2015-06-09
LODEWIJK LOCKEFEER
Członek Organu Nadzoru
2013-06-04
2021-01-29
ALLE YPMA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-24
2023-09-11
CHARLENE LUCILLE DE CARVALHO-HEINEKEN
Beneficjent
SPÓŁKA JEST POSIADANA W 100% PRZEZ SPÓŁKĘ HEINEKEN INTERNATIONAL B.V., NAD KTÓRĄ TO SPÓŁKĄ CHARLENE LUCILLE DE CARVALHO-HEINEKEN, POPRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE (HEINEKEN N.V., HEINEKEN HOLDING N.V. ORAZ L’ARCHE GREEN N.V.), SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO PONAD 50% UDZIAŁÓW ORAZ PRAW GŁOSU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
HERMAN NICOLAAS NUSMEIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-08
2002-01-09
1961-09-06
HERMAN NICOLAAS NUSMEIER
PREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2005-08-19
1961-09-06
MARC GOUMANS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-08
2005-05-30
PAOLO CAVAGNERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-08
2004-02-02
MAREK BOGDAN PRUJSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2006-12-27
TADEUSZ CYRYL DOBRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-20
2007-11-09
JACEK GERULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-02
2015-06-09
WERNER JANSEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-13
2006-03-16
VIKTOR MAUTNER MARKHOF
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-21
2006-08-31
HENRICUS PETRUS VAN ZON
PREZES ZARZĄDU
2005-08-19
2007-04-20
2001-06-08
2004-02-02
BROWARY ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie