KRS 0000493362
NIP1080016310
REGON14705741100000
NazwaMARTRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMARTRADE
Data rejestracji 08 sty 2014 (11 lat temu) 08 sty 2014
Data usunięcia 21 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIŚNIOWA, 40B, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji150000
Dane kontaktowe
Email OFFICE@CORUMTFI.PL
Dane podatkowe
NIP 1080016310
data rejestracji 01 maj 2016
status Czynny
24105000861000009030282090
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
44105000861000009031266571
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMICHAŁ MACIEJ MUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-14
2020-12-21
ZDZISŁAW RYSZARD KONDRAT
Członek Organu Nadzoru
2014-01-08
2014-09-23
KATARZYNA ANNA MARDOŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-08
2020-12-21
MAGDALENA HELENA MIELCAREK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-08
2020-12-21
FRANCISZEK ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2015-06-01
BEATA BARWIŃSKA PIOTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2020-12-21
MAREK ŁYSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2016-04-14
KAROLINA AGNIESZKA TARNAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-01
2019-08-08
JANUSZ RYSZARD WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2019-08-08
2020-12-21
GRZEGORZ KRZYSZTOF MIELCAREK
Beneficjent
ARNOLD MARDOŃ
reprezentant
GRZEGORZ KRZYSZTOF MIELCAREK
reprezentant
GRZEGORZ KRZYSZTOF MIELCAREK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ KRZYSZTOF MIELCAREK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-08
2020-12-21
ARNOLD MARDOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-08
2020-12-21
FRANCISZEK JAN ZIĘBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2020-12-21
PIOTR FURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-20
2019-03-11
2014-01-08
2020-07-07
CORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2014-01-08
2016-04-14
SUŁKOWICKA, 2, WARSZAWA, 00-746, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-14
2017-05-22
UL. SUŁKOWICKA, 2/4, WARSZAWA, 00-746, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-22
2020-07-07
UL. TADEUSZA REJTANA, 17, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie