KRS 0000291688
REGON14106906300000
NazwaLEASING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEASING POLAND
Data rejestracji 30 paź 2007 (17 lat temu) 30 paź 2007
Data usunięcia 02 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19769500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6521Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEFG NEW EUROPE HOLDING B.V.
Wspólnik
2007-10-30
2012-02-20
39.538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.769.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-02-20
2014-12-08
39 539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19 769 500,00 ZŁ
14523239900000
Wspólnik
2014-12-08
2018-10-02
39539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.769.500,00 ZŁ
01000085400000
CHRISTOS PENTELEIMON LOGARIDIS
Prokurent
2007-10-30
2012-12-07
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ TADEUSZ MROZIŃSKI
Likwidator
2017-10-30
2018-10-02
MICHAŁ ALEKSANDER OSIŃSKI
Likwidator
2017-10-30
2018-10-02
BARBARA KUCHARCZYK
Likwidator
2017-10-30
2018-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ WIKTOR JARECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-26
2012-10-09
GEORGIOS MARINOS
PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2008-06-26
PETROULA PAPAKYRIAKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2011-02-03
NIKOLAOS ALIPRANTIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2008-10-29
ZACHARIAS VLAHOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2012-10-09
MAREK JENS MAKSYMIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2008-06-26
TOMASZ GUTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-26
2008-12-22
BEATA SZWANKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-26
2012-10-09
GEORGIOS PENTALIOTIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-29
2008-12-22
DANIEL GROMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-03
2011-11-24
2007-10-30
2012-10-09
EFG LEASING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-09
2017-10-30
LEASING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-30
2016-03-31
MOKOTOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-560, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie