KRS 0000588749
NIP7010523358
REGON36310042400000
NazwaRIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 30 lis 2015 (9 lat temu) 30 lis 2015
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji40000
Dane podatkowe
NIP 7010523358
data rejestracji 01 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMONIKA POTOCKA TURANT
Prokurent
2017-10-20
2019-04-25
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
ŁUKASZ JANUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-11-30
2018-04-26
MAREK TOMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-30
2017-10-20
BARBARA KUCHARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2019-01-10
WITOLD BRONISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2019-04-25
MAŁGORZATA PANEK KASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2019-04-25
JACEK TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2019-04-25
PIOTR CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2018-04-26
2019-01-10
PIOTR KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2015-11-30
2018-02-07
MICHAŁ KUSTRA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-07
2019-01-10
BARBARA STĘCHŁY
Członek Organu Nadzoru
2015-11-30
2018-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-30
2019-04-25
JACEK TOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-30
2016-08-30
MARIUSZ ADAMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-30
2019-04-25
2015-11-30
2019-01-04
RAIFFEISEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2015-11-30
2016-06-03
UL. PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie