KRS 0000007507
NIP8560000376
REGON81002010000000
NazwaASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASPROD
Data rejestracji 19 kwi 2001 (23 lata temu) 19 kwi 2001
Data usunięcia 30 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTOWSKA, 46, KLINISKA WIELKIE, 72-123, KLINISKA WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 494300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8560000376
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
75114011370000280121001001
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
21105015591000009030722475
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
48114011370000280121001002
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
26102047950000960203696697
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Wspólnik
2001-04-19
2020-01-30
2.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.400,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2001-04-19
2020-01-30
2.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.400,00 ZŁ
JANUSZ BAL
Wspólnik
2001-04-19
2020-01-30
2.828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.400,00 ZŁ
STANISŁAW DUTKA
Wspólnik
2001-04-19
2008-10-27
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 000,00 ZŁ.
Wspólnik
2001-08-23
2007-12-13
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98 520,00 ZŁ.
19191141400000
Wspólnik
2019-11-13
2020-01-30
1.402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.100,00 ZŁ
01077887800000
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Prokurent
2018-04-18
2020-01-30
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
JANUSZ BAL
Prokurent
2018-04-18
2020-01-30
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Prokurent
2018-04-18
2020-01-30
PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURA UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
KRZYSZTOF FRANCISZEK WAWROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2009-12-28
PIOTR OGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2007-12-13
KRZYSZTOF MARCIN DOMOSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2007-10-30
MAREK WOJCIECH CIOROCH
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2007-10-30
MAŁGORZATA PARUS
Członek Organu Nadzoru
2007-12-13
2009-12-28
ELŻBIETA MAGDALENA LESIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-12-13
2009-12-28
TOMASZ ZASOŃ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-30
2007-12-13
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-28
2012-05-15
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-28
2012-05-15
JANUSZ BAL
Członek Organu Nadzoru
2009-12-28
2012-05-15
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Beneficjent
JANUSZ BAL
Beneficjent
EDYTA IZABELLA WIŚNIOWIECKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Beneficjent
DARIUSZ PAWEŁ BIELECKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JANUSZ BAL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-19
2009-12-28
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-19
2009-12-28
JANUSZ BAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-19
2009-12-28
IRENA TERESA MAZUROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-05-11
2010-11-19
TOMASZ HENRYK PARTYKA
PREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2012-06-05
DARIUSZ PAWEŁ BIELECKI
WICEPREZES
2012-06-05
2018-09-17
DARIUSZ PAWEŁ BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-17
2020-01-30
IRENA TERESA MAZUROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2012-06-05
IRENA TERESA MAZUROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-05
2018-08-21
PIOTR WYSZECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-28
2010-05-11
2001-04-19
2001-08-23
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY "ASPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2012-05-15
"ASPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie