KRS 0000373566
NIP8561836409
REGON32093952500000
NazwaABK KOMPLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaABK KOMPLET
Data rejestracji 17 gru 2010 (14 lat temu) 17 gru 2010
Data usunięcia 10 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASTOWSKA, 46, KLINISKA WIELKIE, 72-123, KLINISKA WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8561836409
data rejestracji 01 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWWŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2010-12-17
2019-10-10
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
JANUSZ BAL
Wspólnik
2010-12-17
2019-10-10
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Wspólnik
2010-12-17
2019-10-10
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
JANUSZ BAL
Członek Organu Nadzoru
2010-12-17
2012-05-15
ROMAN PIOTR KOPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-17
2012-05-15
WŁODZIMIERZ HENRYK AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-17
2012-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ HENRYK PARTYKA
PREZES ZARZĄDU
2010-12-17
2012-05-15
IRENA TERESA MAZUROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-17
2012-05-15
IRENA TERESA MAZUROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-15
2019-10-10
2010-12-17
2012-05-15
ASPROD - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie