KRS 0000045093
NIP5222618074
REGON01734120000000
NazwaBNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 09 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4657500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222618074
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPRZEMYSŁAW FURLEPA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-22
2020-06-09
JAN CZEREMCHA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-03
2015-11-04
MACIEJ STANISŁAW BARDAN
Członek Organu Nadzoru
2015-11-04
2018-11-22
PIOTR KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2018-08-14
2018-11-22
ARTUR KRZYSZTOF MALISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2003-06-03
WŁADYSŁAW GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-18
2018-08-14
JAROSŁAW DARIUSZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2004-08-20
ARKADIUSZ ETRYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2006-02-03
PHILIPPE PAUL BÉZIEAU
Członek Organu Nadzoru
2018-11-22
2020-06-09
KAZIMIERZ PIOTR ŁABNO
Członek Organu Nadzoru
2018-11-22
2020-06-09
Wspólnik
2001-09-18
2018-11-22
9315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.657.500,00 ZŁ
01000085400000
Wspólnik
2018-11-22
2020-06-09
9.315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.657.000,00 ZŁ
01077887800000
BEATA CHOIŃSKA
Prokurent
2008-09-10
2012-08-01
PROKURA ŁĄCZNA
WIESŁAWA BARBARA CHOJNACKA
Prokurent
2013-01-07
2015-11-04
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
PATRYCJA AGNIESZKA ZENIK RYCHLIK
Prokurent
2008-09-10
2011-02-14
PROKURA ŁĄCZNA
BARBARA KUCHARCZYK
Prokurent
2012-08-01
2013-01-07
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA ANNA KUCHARCZYK
Prokurent
2014-09-16
2018-11-22
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNASTĘPUJĄCE OSOBY SĄ UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU: - W WYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 1 (JEDNEJ) OSOBY, OSOBA TA DZIAŁAJĄCA SAMODZIELNIE, - W WYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 1 (JEDNEJ) OSOBY, PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
KONRAD KOPCIUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-11
2015-11-04
MACIEJ STANISŁAW BARDAN
PREZES ZARZĄDU
2014-07-09
2015-11-04
CEZARY ARKADIUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2016-05-05
DARIUSZ SOBIERAJ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2004-05-31
TOMASZ ADAM MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-31
2006-10-09
KAZIMIERZ ANDRZEJ STAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-11
2014-05-30
PIOTR MACIEJ GŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-11
2013-12-03
MAREK JACEK TOMCZUK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-05
2017-09-28
TOMASZ EMIL DYMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-16
2017-09-28
TOMASZ EMIL DYMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-28
2019-02-18
2001-09-18
2008-06-02
RAIFFEISEN FAKTORING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2008-06-02
2018-11-22
RAIFFEISEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2004-08-20
17 STYCZNIA, 56, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-20
2008-10-31
PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-31
2013-06-04
AL. JEROZOLIMSKIE, 179, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-04
2016-05-05
MOKOTOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-560, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie