KRS 0000372330
NIP7010270897
REGON14270772600000
NazwaBAIN & COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAIN & COMPANY POLAND
Data rejestracji 06 gru 2010 (14 lat temu) 06 gru 2010
Data usunięcia 14 mar 2024 14 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 555000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010270897
data rejestracji 09 maj 2012
status Czynny
33128000030000003172632001
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
69128000030000003172632032
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
75128000030000003172632021
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
96128000030000003172632031
HBFRPL Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMATTHEW SAWYER HIRSHFIELD
zgłaszający - komplementariusz
1969-05-16
DOMENICO AZZARELLO
Beneficjent
1973-06-30
ROCH EDWARD BARANOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ KRZYSZTOF SZREDER
Beneficjent
JACEK JANUSZ POŚWIATA
Beneficjent
MARCIN SZCZUKA
Beneficjent
MATTHEW SAWYER HIRSHFIELD
Beneficjent
1969-05-16
PATRYK HENRYK RUDNICKI
Beneficjent
GEOFFREY JOHN SMOUT
Beneficjent
1966-02-13
IWONA MAŁGORZATA SMITH
Wspólnik
2010-12-06
2012-05-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
BAIN & COMPANY POLAND, LLC
Wspólnik
2012-05-14
2024-03-14
11.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 555.000,00 ZŁOTYCH
DOMENICO AZZARELLO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ZARZĄDZAJĄCEGO MAJĄCEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
ROCH EDWARD BARANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ WNOSI DO SPÓŁKI WKŁAD PIENIĘŻNY W WYSOKOŚCI 1.000 PLN ORAZ WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI PRACY/USŁUG, KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI NIEWYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
PAWEŁ KRZYSZTOF SZREDER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ WNOSI DO SPÓŁKI WKŁAD PIENIĘŻNY W WYSOKOŚCI 1.000 PLN ORAZ WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI PRACY/USŁUG, KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI NIEWYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
JACEK JANUSZ POŚWIATA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ WNOSI DO SPÓŁKI WKŁAD PIENIĘŻNY W WYSOKOŚCI 1.000 PLN ORAZ WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI PRACY/USŁUG, KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI NIEWYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
MARCIN SZCZUKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ WNOSI DO SPÓŁKI WKŁAD PIENIĘŻNY W WYSOKOŚCI 1.000 PLN ORAZ WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI PRACY/USŁUG, KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI NIEWYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
MATTHEW SAWYER HIRSHFIELD
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ZARZĄDZAJĄCEGO MAJĄCEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
PATRYK HENRYK RUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ WNOSI DO SPÓŁKI WKŁAD PIENIĘŻNY W WYSOKOŚCI 1.000 PLN ORAZ WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI PRACY/USŁUG, KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI NIEWYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI
GEOFFREY JOHN SMOUT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ZARZĄDZAJĄCEGO MAJĄCEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA MAŁGORZATA SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-06
2012-05-14
STUART MIN
PREZES ZARZĄDU
2012-05-14
2020-12-14
FRANZ-JOSEF SEIDENSTICKER
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-14
2013-04-17
JACEK JANUSZ POŚWIATA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-14
2024-03-14
OLIVIER MARCHAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-17
2016-08-19
BERTRAND DIDIER LOUIS FACQ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-17
2015-01-21
DOMENICO AZZARELLO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-13
2024-03-14
1973-06-30
ROCH BARANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-13
2024-03-14
MATTHEW SAWYER HIRSHFIELD
PREZES ZARZĄDU
2020-12-14
2024-03-14
1969-05-16
KAZIMIERZ ANDRZEJ STAŃCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-19
2019-09-13
2010-12-06
2012-05-14
"ANTIMONY COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-06
2012-05-14
AL. ARMII LUDOWEJ, 14, WARSZAWA, 00-638, WARSZAWA, POLSKA
2012-05-14
2013-02-25
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-25
2019-07-18
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie