KRS 0000030437
NIP5260211469
REGON00387123800000
NazwaHSBC BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHSBC BANK POLSKA
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 10 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 393207000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 393207000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji393207000
Dane podatkowe
NIP 5260211469
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOŻENA CHOJECKA
Prokurent
2001-07-27
2001-09-25
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA DOWGIAŁŁO
Prokurent
2001-09-25
2002-06-27
ŁĄCZNA
WITOLD JAN CIECHANOWSKI
Prokurent
2002-01-11
2002-04-11
ŁĄCZNA
DANIEL MATTHEW JONES
Prokurent
2011-12-27
2012-05-21
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ DZIURA
Prokurent
2012-05-21
2014-02-13
PROKURA ŁĄCZNA
AGATA EWA MROCZEK
Prokurent
2013-10-03
2014-02-13
PROKURA ŁĄCZNA
WŁADYSŁAW WINIARSKI
Prokurent
2001-07-27
2002-01-11
ŁĄCZNA
ELŻBIETA KRYSTYNA BOCHIŃSKA
Prokurent
2001-07-27
2002-01-11
ŁĄCZNA
ARTUR MAREK LALEK
Prokurent
2001-07-27
2002-01-11
ŁĄCZNA
ANDRZEJ MALC
Prokurent
2001-07-27
2002-03-06
ŁĄCZNA
STANISŁAW PACUK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-12-03
MAŁGORZATA KROKER JACHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-12-03
IZABELA SEWERYNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-12-03
ADRIAN RICHARD HILL
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2006-03-06
JAN CARL DE GEER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2009-07-28
FRANTISEK KOPRIVA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2007-08-01
JONATHAN CRICHTON
Członek Organu Nadzoru
2005-01-24
2005-05-24
JEFFREY HUGH ASSELSTINE
Członek Organu Nadzoru
2005-01-24
2006-11-03
JONATHAN HUGH CRICHTON
Członek Organu Nadzoru
2005-04-27
2007-09-28
GUY HARVEY SAMUEL
Członek Organu Nadzoru
2005-09-13
2006-11-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU BANKU UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA.
ANDRZEJ KRASUSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2003-12-03
JANUSZ RYCHLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2001-09-25
PAWEŁ KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2002-03-06
PAWEŁ JANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2003-12-03
ANDRZEJ MALC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-06
2003-12-03
CHRISTOPHER ANTONI IGNATOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-12-03
2006-09-12
LECH KURKLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-03
2007-07-27
SYLWESTER PEDOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2010-03-11
KRZYSZTOF ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2008-05-15
ROBERT LANDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-29
2007-07-27
2001-07-27
2004-01-09
POLSKI KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-27
2004-01-09
ERAZMA CIOŁKA, 10, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-09
2005-04-27
KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-27
2010-06-23
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA
2010-06-23
2015-05-21
MARSZAŁKOWSKA, 89, WARSZAWA, 00-693, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie