KRS 0000021049
NIP5262306636
REGON01487508700000
NazwaTARASY WŁOSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARASY WŁOSKIE
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 22 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262306636
data rejestracji 01 lis 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIEJACEK MARIAN MILEWSKI
Wspólnik
2001-06-29
2021-06-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK JACEK KARWOWSKI
Wspólnik
2001-06-29
2003-02-27
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700ZŁ
MARCIN KRZYSZTOF MARCHAJ
Wspólnik
2001-06-29
2003-05-26
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1600ZŁ
Wspólnik
2021-06-25
2022-07-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
38862102300000
Wspólnik
2022-07-07
2023-11-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ.
36325864500000
ERWIN SKOLKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PATRYK MIKOŁAJ KONOPKA
Beneficjent
PATRYK MIKOŁAJ KONOPKA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEDYNEGO WSPÓLNIKA - TH TRANS SP. Z O.O. PATRYK KONOPKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI TH TRANS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK MARIAN MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2021-06-25
MAREK JACEK KARWOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2003-02-27
ERWIN ŁUKASZ SKOLKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-25
2022-12-21
2001-06-29
2021-06-25
"INWESTORZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2001-06-29
2002-11-04
WŁODARZEWSKA, 55A, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
2002-11-04
2021-06-25
CZEREŚNIOWA, 142, WARSZAWA, 02-456, WARSZAWA, POLSKA
2021-06-25
2022-07-07
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie