KRS 0000006420
NIP9511003932
REGON01098976000000
NazwaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA"
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 18 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 109208700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 109208700,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10920870
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6520Z REASEKURACJA #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHFRANK FRANS FERNAND FRIPON
Prokurent
2005-11-21
2008-02-04
SAMOISTNA
WALDEMAR ANDRZEJ KUŁAKOWSKI
Prokurent
2006-09-20
2007-09-28
SAMOISTNA
MARZENA BEATA PIŁATOWICZ
Prokurent
2006-09-20
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ZYGMUNT EDMUND MICHALAK
Prokurent
2006-09-20
2008-10-22
SAMOISTNA
MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW KAROŃ
Prokurent
2006-09-20
2009-12-08
SAMOISTNA
TOMASZ KOŁODZIEJCZYK
Prokurent
2006-09-20
2009-09-14
SAMOISTNA
RAFAŁ JERZY HISZPAŃSKI
Prokurent
2006-09-20
2009-09-14
SAMOISTNA
MACIEJ ZYGMUNT BIELUSZKO
Prokurent
2006-09-20
2009-04-20
SAMOISTNA
ARTUR MACIEJ KAMIŃSKI
Prokurent
2006-09-20
2009-09-14
SAMOISTNA
MICHAŁ DWURZYŃSKI
Prokurent
2007-09-28
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
PAWEŁ SZCZĘŚNIAK
Prokurent
2007-10-16
2009-09-14
ODDZIELNA
ADAM GRABOWSKI
Prokurent
2007-11-30
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ROBERT STAŃCZAK
Prokurent
2007-11-30
2012-11-27
ODDZIELNA
ROMAN MIELCZARSKI
Prokurent
2007-11-30
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
PETER STERCK
Prokurent
2008-02-28
2012-02-17
ODDZIELNA
MARIE C.G.G. TANGHE
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
PIOTR KRZYSZTOF PIASECKI
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
URSZULA ANNA PINAKIEWICZ
Prokurent
2008-02-28
2008-10-22
ODDZIELNA
GRZEGORZ KOWALIK
Prokurent
2008-02-28
2008-10-29
ODDZIELNA
PIOTR KUŁAGOWSKI
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
MONIKA NOWAKOWSKA
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
TOMASZ TADEUSZ ROZBICKI
Prokurent
2008-05-14
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
MONIKA ANNA WOŹNIAK WOŁEK
Prokurent
2012-06-21
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
TOMASZ MAREK WNUK
Prokurent
2012-06-28
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
TOMASZ JAROSŁAW MIEDZIŃSKI
Prokurent
2012-11-27
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
ANNA MARIA ŚWIDERSKA
Prokurent
2013-01-30
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
NORBERT DĄBROWSKI
Prokurent
2006-09-20
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ALFRED JERZY ANDRYS
Prokurent
2001-04-09
2002-01-08
SAMOISTNA
JÓZEF PIOTR GŁOWANIA
Prokurent
2001-04-09
2005-11-21
SAMOISTNA
KATARZYNA ELŻBIETA CZAPSKA
Prokurent
2008-10-22
2009-09-14
ODDZIELNA - DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA PANEK KASIŃSKA
Prokurent
2008-10-22
2009-09-14
ODDZIELNA - DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK JACEK HILLER
Prokurent
2008-10-29
2009-09-14
ODDZIELNA
TOMASZ JAROSŁAW MIEDZIŃSKI
Prokurent
2008-10-29
2009-09-14
ODDZIELNA
ANNA BUGALSKA
Prokurent
2008-10-29
2009-09-14
ODDZIELNA
MARTA GIERADA
Prokurent
2001-04-09
2006-09-20
SAMOISTNA
JADWIGA BARBARA CHABIOR
Prokurent
2006-09-20
2007-09-17
SAMOISTNA
BOGUSŁAWA MARIOLA POTACKA
Prokurent
2006-09-20
2009-09-14
SAMOISTNA
EWA HEJNE
Prokurent
2006-09-20
2009-09-14
SAMOISTNA
VIOLETTA GODLEWSKA
Prokurent
2006-09-20
2009-09-14
SAMOISTNA
BOŻENA SOLSKA
Prokurent
2009-04-20
2012-11-26
ODDZIELNA
PIOTR BOGUSŁAW MICHALSKI
Prokurent
2010-02-02
2010-11-19
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
STANISŁAW MACIEJ WOJNICKI
Prokurent
2010-11-12
2012-01-30
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ANDRZEJ MACIEJ ŻERO
Prokurent
2011-05-26
2012-01-23
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
WOJCIECH JERZY KĘSIK
Prokurent
2012-02-17
2014-02-18
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, TJ. PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
DAGMARA ANNA SZRAMEL RUTOWICZ
Prokurent
2008-02-28
2008-10-22
ODDZIELNA
IZABELA KATARZYNA KUŚMIERZ LATAŁA
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
MARCIN MICHAŁ MURAWSKI
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
KAROLINA ANNA KOZŁOWSKA
Prokurent
2008-02-28
2009-09-14
ODDZIELNA
WOJCIECH CZESŁAW JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2002-01-08
RYSZARD FRANCISZEK ŁAWNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2002-01-08
ARTUR BISKUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-07-27
ROMAN CHOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2004-05-17
JAN ANTONI WAGA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2002-01-08
PAWEŁ ŁUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-07-27
WALDEMAR JÓZEF STAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2004-05-17
ALBERT JOSEF KESSLER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2006-07-21
JOHAN DAEMEN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2012-07-13
PIOTR MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2006-07-21
IRENEUSZ MIECZYSŁAW ŁUSZCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2007-05-14
RONNIE RICHARDSON
Członek Organu Nadzoru
2006-09-07
2008-04-09
JAN VANHEVEL
Członek Organu Nadzoru
2006-09-07
2009-11-27
KAZUNORI YAMAUCHI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2013-04-04
TORSTEN STEPHAN LEUE
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2014-02-18
DAISAKU SHINTAKU
Członek Organu Nadzoru
2013-04-04
2014-02-18
MACIEJ STANISŁAW BARDAN
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2012-05-08
JOHN HOLLOWS
Członek Organu Nadzoru
2009-11-27
2010-05-20
ADAM NOGA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-30
2012-07-13
MARKO VOLJČ
Członek Organu Nadzoru
2010-05-20
2012-07-13
JOHAN THIJS
Członek Organu Nadzoru
2011-07-26
2012-07-13
ZBIGNIEW JERZY STASZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2014-02-18
SVEN ANDRÉ FOKKEMA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2014-02-18
OLIVER WILLI SCHMID
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2014-02-18
RADOSŁAW GASZA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2006-07-21
WALTER BOGAERTS
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2012-07-13
MAŁGORZATA KROKER JACHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2006-05-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO DWAJ PROKURENCI.
PHILIPPE LOUIS THIBAUT
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2004-12-03
2008-02-04
NEDIALKO RADIKOV
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2007-03-28
2009-12-08
FRANK FRANS FRIPON
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2007-03-28
2010-10-18
KRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-17
2010-08-23
KRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-23
2014-02-18
GEERT DE KEGEL
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2007-10-25
2012-07-13
ARTUR JERZY BISKUPSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-17
2012-07-13
JAROSŁAW PARKOT
PREZES ZARZĄDU
2010-08-23
2014-02-18
WITOLD WALKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-19
2014-02-18
RAFAŁ IWO STANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-19
2014-02-18
JAROSŁAW TADEUSZ PIĄTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2014-02-18
HUBERT CEZARY MORDKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2014-02-18
MACIEJ FRIEDEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-03
2014-02-18
AGENOR JAN GAWRZYAŁ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2004-05-17
PAWEŁ BOGDAN BEDNAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2014-02-18
KRZYSZTOF KAROL MLECZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2004-12-03
ALEKSANDER PIOTR OLEARCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2002-07-04
DAVID MICHAEL TRUMAN
CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES
2002-06-11
2004-12-03
ARTUR JERZY BISKUPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-07-04
2005-05-25
ARTUR JERZY BISKUPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2005-05-25
2007-03-28
ARTUR JERZY BISKUPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2007-03-28
2008-04-09
2001-04-09
2005-09-06
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA VITA" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-09
2001-06-13
PŁOCKA, 9/11 B, WARSZAWA, 01-321, WARSZAWA, POLSKA
NEDIALKO RADIKOV
WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA RASKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIFRANK FRANS FRIPON
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"KRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA-TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MAK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM UNDERWRITINGU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAK SERWIS UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA AKCYJNA AGENCJA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNOPOLSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGEERT DE KEGEL
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WARTA-TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAARTUR JERZY BISKUPSKI
WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA CHMIELNA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALERIE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRODUKCJA POLSKA PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PIEROGOWE BAJE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POLSKIE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RAJ SERVICE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAJAROSŁAW PARKOT
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA BANK CITIBANK (POLAND) SPÓŁKA AKCYJNA ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR - ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNAWITOLD WALKOWIAK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA ARDEA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNARAFAŁ IWO STANKIEWICZ
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PZU CENTRUM OPERACJI SPÓŁKA AKCYJNAJAROSŁAW TADEUSZ PIĄTKOWSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA LOGISFERA FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHUBERT CEZARY MORDKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAMACIEJ FRIEDEL
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA HDI-GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA MASZYN LEŻAJSK NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI FOOD & FUN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FFL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOOD & FUN III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOOD AND FUN IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EM INVEST KRUPA FRIEDEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA FOOD & FUN VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOOD & FUN VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARZENA BEATA PIŁATOWICZ
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAZYGMUNT EDMUND MICHALAK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAMIECZYSŁAW WŁADYSŁAW KAROŃ
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJITOMASZ KOŁODZIEJCZYK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNARAFAŁ JERZY HISZPAŃSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES SPÓŁKA AKCYJNA EULER HERMES SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EULER HERMES SOCIÉTÉ ANONYME SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE D.A.S., TOMASZ NIEDZIŃSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA D.A.S. PRAWO I FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA PROMOCJI ARTYSTÓW MALARZY POLSKICH 2 WYMIARY W LIKWIDACJI "TOR DE SIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ ZYGMUNT BIELUSZKO
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZA SERWISKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWISKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAARTUR MACIEJ KAMIŃSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNAMICHAŁ DWURZYŃSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HSBC BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA INWESTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE KREDYT BANKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RELIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJPAWEŁ SZCZĘŚNIAK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA PAGONXT TRADE SERVICES, S.L. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCEADAM GRABOWSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "GAWRA II" W LIKWIDACJI KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIROBERT STAŃCZAK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIROMAN MIELCZARSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIPETER STERCK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIMARIE C.G.G. TANGHE
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR KRZYSZTOF PIASECKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAURSZULA ANNA PINAKIEWICZ
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA "KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EU RUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIGRZEGORZ KOWALIK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MBANK SPÓŁKA AKCYJNA G-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHMIELNA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RELIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYSPROTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE „PRO EQUESTRIAN”PIOTR KUŁAGOWSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA PABIANICKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "PAMOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAYTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMONIKA NOWAKOWSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ TADEUSZ ROZBICKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CHMIELNA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMONIKA ANNA WOŹNIAK WOŁEK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA PROFITOWI SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ MAREK WNUK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ JAROSŁAW MIEDZIŃSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAANNA MARIA ŚWIDERSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TEREDO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH CZESŁAW JANKOWSKI
KPI BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SUNNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA SYNERPROJECT SPÓŁKA AKCYJNA KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "CENTRUM ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA MI ONE SPÓŁKA AKCYJNA "POLENERGIA" SPÓŁKA AKCYJNA LANDESKRONE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KPI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KPI POLSKA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SADY OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIRYSZARD FRANCISZEK ŁAWNICZAK
"AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ "AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II" SPÓŁKA AKCYJNAARTUR BISKUPSKI
"CENTRUM ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALERIE PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA RAJ SERVICE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAROMAN CHOJNOWSKI
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA REMAK-ENERGOMONTAŻ SPÓŁKA AKCYJNA "ACCIONA NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 2 "WROBIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MOSTOSTAL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" "INVESTGAS" SPÓŁKA AKCYJNA BUD - GAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA ROZWOJU MEDYCYNY "CZŁOWIEK - CZŁOWIEKOWI" MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAJAN ANTONI WAGA
AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA EURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "BUSINESS MANAGEMENT GROUP-ZESPÓŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE KLUB JEŹDZIECKI SIELANKA TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA MI ONE SPÓŁKA AKCYJNA EURO AGRO CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA BDI DEVELOPMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRA GROUP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TD OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIBRA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OAZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ISOURCE SPÓŁKA AKCYJNA ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIELANKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA LIBRA PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HERITAGE SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TENNIS CLUB SPÓŁKA KOMANDYTOWA NUOVI IMMOBILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SERVICEFRUIT CHECKING & SORTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQUEECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAB CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA FAB TAX & ACCOUNTANCY BY BILANS SPÓŁKA AKCYJNA ARAB GULF POLISH BUSINESS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADKJ CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIPAWEŁ ŁUCZYŃSKI
CARSON INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ATTIS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWALDEMAR JÓZEF STAWSKI
"PIOCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ" GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA MBANK SPÓŁKA AKCYJNA GDAŃSKI KLUB BIZNESU PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CTL RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALBERT JOSEF KESSLER
WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIJOHAN DAEMEN
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIPIOTR MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
"WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "KONSORCJUM COM - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYNERPROJECT SPÓŁKA AKCYJNA KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ANTIVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYNERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA AUTO FLOTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KINO ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASCOT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LARQ SPÓŁKA AKCYJNA KRUCZA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHMIELNA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOP ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KULCZYK REAL ESTATE HOLDING SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE ODDZIAŁ W POLSCE MATRX PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA NOVIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BILIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KULCZYK SILVERSTEIN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DICENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KSP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KSP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LANDESKRONE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORIGIN OTWOCK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORIGIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEA CAPITAL REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄIRENEUSZ MIECZYSŁAW ŁUSZCZEWSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA UNIQA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZARONNIE RICHARDSON
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAJAN VANHEVEL
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIKAZUNORI YAMAUCHI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNATORSTEN STEPHAN LEUE
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNADAISAKU SHINTAKU
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNATOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "WARTA-TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CENTRUM ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA I TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA JAWNANORBERT DĄBROWSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA NETBUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRAF-ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAXIMUS FINANCE DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA MAXIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAXIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MARLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYNAMIC ENERGY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAGENOR JAN GAWRZYAŁ
WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA MULTIMEDIA CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA "GOLDEN PROJECTS" A. GAWRZYAŁ SPÓŁKA JAWNA POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ BOGDAN BEDNAREK
"ŻAGIEL" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "POLKART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF KAROL MLECZAK
EXITO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXITO CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AMAR SPÓŁKA AKCYJNA EKO BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALEKSANDER PIOTR OLEARCZUK
WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNADAVID MICHAEL TRUMAN
WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA GAMMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAALFRED JERZY ANDRYS
FUNDACJA ARTYSTÓW WETERANÓW SCEN POLSKICHJÓZEF PIOTR GŁOWANIA
"EUROSTANDARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKATARZYNA ELŻBIETA CZAPSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNAMAŁGORZATA PANEK KASIŃSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA WATKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWENTYTWENTY ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MK BUSINESS LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA TWENTYTWENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWENTYTWENTY TAX & LEGAL M. PANEK-KASIŃSKA M. SKRABA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TWENTYTWENTY IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA TWENTYTWENTY IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWENTYTWENTY TAX & LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK JACEK HILLER
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNAANNA BUGALSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA IBD BUSINESS SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ STANISŁAW BARDAN
RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "ŻAGIEL" SPÓŁKA AKCYJNA BEST SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI BEST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ATM NEXT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 2BCONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEE VINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEE VINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAJOHN HOLLOWS
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIADAM NOGA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNAMARKO VOLJČ
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIJOHAN THIJS
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KBC BANK NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI KBC GROUP NV (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJIZBIGNIEW JERZY STASZAK
POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA HDI-GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA HDI SAMOPOMOC TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH "ANDORIA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI ASPECTA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "ABC CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA MASZYN LEŻAJSK NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCISVEN ANDRÉ FOKKEMA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAOLIVER WILLI SCHMID
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAJADWIGA BARBARA CHABIOR
HR-SERWIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "HC UPSWING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGUSŁAWA MARIOLA POTACKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNARADOSŁAW GASZA
BANK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA "KONSORCJUM COM - NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ORANGE SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA SYNERPROJECT SPÓŁKA AKCYJNA KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "CENTRUM ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TRUST INVEST SPÓŁKA AKCYJNA AUTO FLOTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLENERGIA" SPÓŁKA AKCYJNAWALTER BOGAERTS
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAMAŁGORZATA KROKER JACHIEWICZ
"ŻAGIEL" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH HSBC BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA INWESTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA BZ WBK LEASE SPÓŁKA AKCYJNABOŻENA SOLSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA "FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA GETIN INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI BIURO LIKWIDACJI I OBSŁUGI SZKÓD BLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR BOGUSŁAW MICHALSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNASTANISŁAW MACIEJ WOJNICKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POLSKIE STOWARZYSZENIE HRANDRZEJ MACIEJ ŻERO
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA GVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOJCIECH JERZY KĘSIK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNAIZABELA KATARZYNA KUŚMIERZ LATAŁA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA CROWE ADVARTIS VAT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CROWE ADVARTIS ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TGC TAX ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CROWE ADVARTIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ATWICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CROWE ADVARTIS ASSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN MICHAŁ MURAWSKI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA CCC SPÓŁKA AKCYJNA PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA SANTANDER ALLIANZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA SANTANDER ALLIANZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCHKAROLINA ANNA KOZŁOWSKA
WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNACHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
NET FUND ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TASK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA "WARTA" TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA MOBIL OIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE WARTA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL