KRS 0000027630
NIP8510206644
REGON81006249700000
NazwaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 26 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŻUBRÓW, 3, SZCZECIN, 71-617, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 78140000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 78140000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji781400
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJÓZEF KURCIN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2004-03-09
ANDREAS KLEINAU
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-04-07
BERNHARD ZLOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2005-02-03
JÓZEF WIESŁAW KARBOWNICZYN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2008-05-26
MICHAŁ FRANCISZEK ZALESKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-08-13
1952-07-14
ROLF VAN DAWEN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-08-13
PETER BAUSE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-04-07
MAREK FRANCISZEK BILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2005-08-01
ZBIGNIEW KOWAL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2003-04-07
HANS DIETER SCHNORRENBERG
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2005-02-03
LEON ALFRED PIERZCHALSKI
Prokurent
2007-09-05
2008-05-26
SAMOISTNA
ADAM ROMAN ŁOZIAK
Prokurent
2007-10-17
2008-05-26
SAMOISTNA
KRYSTIAN ANTONI ZAKRZEWSKI
Prokurent
2003-12-10
2007-06-04
SAMODZIELNA
MAŁGORZATA MICHALAK BARTKOWIAK
Prokurent
2005-02-08
2006-07-19
ODDZIELNA
MAREK ADAM DMYTRYK
Prokurent
2007-09-05
2008-05-26
SAMOISTNA
JERZY MARCZEWSKI
Prokurent
2007-09-05
2008-05-26
SAMOISTNA
ZBIGNIEW ANDRZEJ OLSZEWSKI
Prokurent
2007-09-05
2008-02-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM (W GRANICACH UMOCOWANIA).
JANUSZ MARIAN ZIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2005-02-03
JANUSZ MARIAN ZIEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2008-05-26
DIETRICH BARTELS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2005-02-03
GEORG BLOCKUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2001-10-12
ROLF FRIEDRICH KRUGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2003-12-10
JÓZEF KURCIN
ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2003-12-10
2004-03-09
JÓZEF KURCIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2005-02-03
JAROSŁAW PARKOT
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2008-05-26
PETER MICHAEL LACKNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2007-04-30
MAŁGORZATA ZUZANNA MICHALAK BARTKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-19
2008-05-26
2001-07-27
2005-02-03
KORPORACJA UBEZPIECZENIOWA FILAR SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie