KRS 0000063564
REGON19005198400000
NazwaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR - ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR - ŻYCIE
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 22 kwi 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŻUBRÓW, 3, SZCZECIN, 71-617, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11181840,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 20500040,00 PLN
Wartość nominalna akcji60,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji186364
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6602Z FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁEBERNHARD ZLOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2004-08-02
JÓZEF KARBOWNICZYN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-04-22
ROLF VAN DAWEN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-08-13
BENNO ZSCHATZSCH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2004-08-02
WALDEMAR WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-11-06
HANS DIETER SCHNORRENBERG
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-08-02
JURGEN STUBNER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2004-08-02
CHRISTIAN SEDLNITZKY
Członek Organu Nadzoru
2004-08-02
2005-04-22
ANDRE KUUSVEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-02
2005-04-22
ANDREAS BRANDSTETTER
Członek Organu Nadzoru
2004-08-02
2005-04-22
KRYSTIAN ANTONI ZAKRZEWSKI
Prokurent
2003-12-12
2005-04-22
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
JANUSZ MARIAN ZIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2004-08-02
JANUSZ MARIAN ZIEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2005-04-22
DIETRICH BARTELS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2004-08-02
ROLF KRUGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2003-12-12
JÓZEF KURCIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-12
2004-08-02
JAROSŁAW PARKOT
PREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2005-04-22
WOJCIECH KAZIMIERZ KOPEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2005-04-22
MAŁGORZATA ZUZANNA MICHALAK BARTKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2005-04-22
2001-11-23
2005-03-30
KORPORACJA UBEZPIECZENIOWA FILAR-ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie