KRS 0000390389
NIP5851461407
REGON22137888800000
NazwaLOGISFERA FI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOGISFERA FI
Data rejestracji 30 cze 2011 (13 lat temu) 30 cze 2011
Data usunięcia 04 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 17/19, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851461407
data rejestracji 01 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7120Z POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #72 INFORMATYKA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2011-06-30
2012-11-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
22072648800000
JAROSŁAW TADEUSZ PIĄTKOWSKI
Wspólnik
2011-06-30
2011-08-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
VALDEMORE HOLDING B.V.
Wspólnik
2012-11-29
2019-07-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW TADEUSZ PIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-30
2011-08-30
WALDEMAR KWAŚNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2013-01-24
ZBIGNIEW STANISŁAW STOCHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-06
2013-01-24
ZBIGNIEW STANISŁAW STOCHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-01-24
2018-12-21
PIOTR TOMASZ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-21
2019-07-04
2011-06-30
2011-08-30
RZEMIEŚLNICZA, 17, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie