KRS 0000020253
NIP5271044957
REGON01097360500000
NazwaMTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 11 mar 2015 11 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HESTII, 1, SOPOT, 81-731, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 95250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9525000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6520Z REASEKURACJA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEPIOTR MARIA ŚLIWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2014-06-24
GRZEGORZ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2015-03-11
MAŁGORZATA PIETRAS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2002-06-04
ANNA TERESA STORONIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-04
2011-05-30
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-27
2006-05-05
ANDRZEJ STANISŁAW WIECZORKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-02-20
2015-03-11
MAREK ANDRZEJ GARBICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-14
2015-03-11
JAROSŁAW TADEUSZ PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-10
2011-05-30
PIOTR DARIUSZ PODLEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2006-05-05
MAŁGORZATA MAKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-21
2014-06-24
EWA JEZIEREWSKA
Prokurent
2009-06-09
2013-06-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ KASPER ANTONOWICZ
Prokurent
2001-06-21
2001-10-12
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CZESŁAW KAZIMIERZ KUCZYŃSKI
Prokurent
2001-06-21
2001-10-12
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRAŻYNA WELFLE DĄBROWSKA
Prokurent
2001-10-12
2015-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK PAWEŁ BINIĘDA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-21
2001-12-03
MAGDALENA LILIANA BARCICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-21
2002-01-31
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
PREZES
2001-12-03
2002-01-31
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-31
2004-01-22
ANNA KATARZYNA WŁODARCZYK MOCZKOWSKA
PREZES
2002-01-31
2003-01-30
ANNA KATARZYNA WŁODARCZYK MOCZKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2012-07-20
JAROSŁAW TADEUSZ PIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2008-05-05
TADEUSZ ZBIGNIEW SPANILY
PREZES ZARZĄDU
2008-05-05
2013-10-15
MAŁGORZATA JOANNA KNUT
PREZES ZARZĄDU
2013-10-31
2014-03-06
ARTUR PAWEŁ PAKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-07
2013-10-15
2001-06-21
2002-02-14
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-14
2003-12-29
MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-21
2001-10-12
KRUCZA, 16/22, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie