KRS 0000759529
NIP1080025450
REGON38202757200000
NazwaLLOYD'S INSURANCE COMPANY SOCIETE ANONYME SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaLLOYD'S INSURANCE COMPANY SOCIETE ANONYME SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaLLOYD'S INSURANCE COMPANY NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT
Data rejestracji 13 gru 2018 (6 lat temu) 13 gru 2018
Data usunięcia 24 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BASTION TOWER, PLACE DU CHAMPS DE MARS, 5, BRUKSELA, 1050, BRUKSELA, BELGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6520Z REASEKURACJAWITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-12-13
2023-10-24
ORGAN REPREZENTACJIKOMITET ZARZĄDZAJĄCY
Sposób reprezentacjiZARZĄD POWOŁUJE KOMITET ZARZĄDZAJĄCY, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW, BĘDĄCYCH RÓWNIEŻ CZŁONKAMI ZARZĄDU. W RAMACH KOMPETENCJI PRZYZNANYCH KOMITETOWI ZARZĄDZAJĄCEMU, SPÓŁKA JEST W SPOSÓB WIĄŻĄCY REPREZENTOWANA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH PRZED SĄDEM, ORAZ W PROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH, W TYM TAKŻE CZYNNOŚCIACH, W TYM TAKŻE CZYNNOŚCIACH WYMAGAJĄCYCH UDZIAŁU URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO LUB NOTARIUSZA, PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO.
DAVID COBLEY
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2018-12-13
2022-07-25
CHRISTOPHER MURLOWSKI
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2018-12-13
2019-01-09
CAMERON MURRAY
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2018-12-13
2020-09-07
GILES TAYLOR
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2018-12-13
2023-10-24
DELPHINE MARCHESSAUX
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2020-09-07
2022-07-25
MARK COOPER
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2020-09-07
2023-10-24
SONJA ROTTIERS
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2020-09-07
2022-07-25
JONATHAN MAY
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2022-07-25
2023-10-24
AME BEIGE
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2022-07-25
2023-10-24
JAKOB THYME
CZŁONEK KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO
2018-12-13
2023-10-24
2018-12-13
2023-10-24
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
2018-12-13
2023-10-24
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SOCIETE ANONYME SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2018-12-13
2023-10-24
LLOYD'S INSURANCE COMPANY NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT
2018-12-13
2023-10-24
UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2018-12-13
2023-10-24
BASTION TOWER, PLACE DU CHAMPS DE MARS, 5, BRUKSELA, 1050, BRUKSELA, BELGIA
2018-12-13
2023-10-24
6512Z - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
2018-12-13
2023-10-24
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-12-13
2023-10-24
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2018-12-13
2023-10-24
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2018-12-13
2023-10-24
6520Z - REASEKURACJA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie